EP0649245 - Procédé pour réduire la dimension d'une image d'un document [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1995/16] | Procédé pour réduire la dimension d'un document pour l'affichage numérique | ||
[1998/52] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.10.1999 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.10.1999 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 15.12.1999 [1999/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AT&T Corp. 32 Avenue of the Americas New York, NY 10013-2412 / US | [1995/16] | Inventeur(s) | 01 /
O'Gorman, Lawrence Patrick 18 Albright Circle Madison, New Jersey 07940 / US | [1995/16] | Mandataire(s) | Buckley, Christopher Simon Thirsk, et al Lucent Technologies (UK) Ltd, 5 Mornington Road Woodford Green Essex IG8 0TU / GB | [N/P] |
Précédent [1995/16] | Buckley, Christopher Simon Thirsk, et al AT&T (UK) LTD., AT&T Intellectual Property Division, 5 Mornington Road Woodford Green, Essex IG8 0TU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 94307276.9 | 05.10.1994 | [1995/16] | Numéro de priorité, date | US19930138153 | 15.10.1993 Format original publié: US 138153 | [1995/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0649245 | Date: | 19.04.1995 | Langue: | EN | [1995/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0649245 | Date: | 23.12.1998 | Langue: | EN | [1998/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.02.1995 | Classification | IPC: | H04N1/393 | [1995/16] | CPC: |
H04N1/3935 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1995/16] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Verkleinerung des Bildes eines Dokuments | [1998/52] | Anglais: | A method of reducing the size of an image of a document | [1998/52] | Français: | Procédé pour réduire la dimension d'une image d'un document | [1998/52] |
Précédent [1995/16] | Verfahren zum Reduzieren der Dokumentengrösse zur numerischer Anzeige | ||
Précédent [1995/16] | A method of reducing document size for digital display | ||
Précédent [1995/16] | Procédé pour réduire la dimension d'un document pour l'affichage numérique | Procédure d'examen | 05.10.1995 | Requête en examen déposée [1995/48] | 08.10.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.12.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.03.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 18.05.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 10.06.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.08.1998 | Taxe de délivrance payée | 28.08.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 24.09.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1999/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.10.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.10.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.10.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4412252 (MOORE ROBERT S [US], et al) [A] 1-9 * column 1, line 32 - line 50 * * column A; claim 1 *; | [A]EP0177640 (IBM [US]) [A] 1-9 * page 4, paragraph 2 * * abstract * |