EP0657819 - Antémémoire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 31.08.2001 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.08.2008 | Changement - demandeur | publié le 03.09.2008 [2008/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ADVANCED MICRO DEVICES, INC. One AMD Place Mail Stop 68 P.O. Box 3453 Sunnyvale CA 94088-3453 / US | [2008/36] |
Précédent [1995/24] | Pour tous les Etats désignés ADVANCED MICRO DEVICES INC. One AMD Place, P.O. Box 3453 Sunnyvale, California 94088-3453 / US | Inventeur(s) | 01 /
Witt, David B. 6318 Pathfinder Drive Austin, Texas 78759 / US | [1995/24] | Mandataire(s) | Wright, Hugh Ronald, et al Brookes Batchellor LLP 1 Boyne Park Tunbridge Wells Kent TN4 8EL / GB | [N/P] |
Précédent [1995/24] | Wright, Hugh Ronald, et al Brookes & Martin 52/54 High Holborn London WC1V 6SE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 94309200.7 | 09.12.1994 | [1995/24] | Numéro de priorité, date | US19930164246 | 09.12.1993 Format original publié: US 164246 | [1995/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0657819 | Date: | 14.06.1995 | Langue: | EN | [1995/24] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0657819 | Date: | 07.08.1996 | [1996/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.06.1996 | Classification | IPC: | G06F12/08 | [1995/24] | CPC: |
G06F12/0897 (EP,US);
G06F12/0804 (EP,US);
Y02D10/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE [1995/24] | Titre | Allemand: | Cachespeicher | [1995/24] | Anglais: | Cache memory | [1995/24] | Français: | Antémémoire | [1995/24] | Procédure dexamen | 14.11.1996 | Requête en examen déposée [1997/02] | 20.05.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.11.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.01.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.03.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.05.2000 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2001/42] | 22.09.2000 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2001/42] | Recours après examen | 21.07.2000 | Recours reçu No. T0200/01 | 22.09.2000 | Résultat de la procédure de recours : recours du déposant retiré | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.12.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.12.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.12.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 06.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 07.12.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]GB2215887 (INT COMPUTERS LTD [GB]) [X] 1-3,7,8,10-12,16 * page 2, line 4 - page 5, line 18 * [Y] 9,17,18; | [Y]US5029126 (YAMAGUCHI SEIJI [JP]) [Y] 9,17,18 * column 1, line 64 - column 3, line 35; figure 1 *; | [X]DE2154106 (RCA CORP.) [X] 1-3,6,7,10-12,15,16,19,21 * page 2, line 26 - page 3, line 15; figure 1 * * page 11, line 1 - page 12, line 20 *; | [X] - ANONYMOUS, "Vertical Partitioning in Cache Hierarchies", IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, NEW YORK, US, (198801), vol. 30, no. 8, page 33, XP002005375 [X] 1-3,7,10-12,16 * the whole document * | [A] - KNEBEL P ET AL, "HP'S PA7100LC: A LOW-COST SUPERSCALAR PA-RISC PROCESSOR", PROCEEDINGS OF THE SPRING COMPUTER SOCIETY INTERNATIONAL CONFERENCE (COMPCON), SAN FRANCISCO, FEB. 22 - 26, 1993, INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, (19930222), no. CONF. 38, pages 441 - 447, XP000379078 [A] 9,17,18 * page 445, paragraph 4.1 * |