EP0669676 - Tableau de commutation avec connecteur à déplacement d'isolant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.02.2000 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.02.2000 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 29.03.2000 [2000/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés THE WHITAKER CORPORATION 4550 New Linden Hill Road, Suite 450 Wilmington, Delaware 19808 / US | [N/P] |
Précédent [1995/35] | Pour tous les Etats désignés THE WHITAKER CORPORATION 4550 New Linden Hill Road, Suite 450 Wilmington, Delaware 19808 / US | Inventeur(s) | 01 /
Caherec, Alain 26 rue des Anglais F-78700 Conflans Sainte Honorine / FR | [1995/35] | Mandataire(s) | Warren, Keith Stanley, et al Baron Warren Redfern Cambridge House 100 Cambridge Grove Hammersmith, London W6 0LE / GB | [N/P] |
Précédent [1995/35] | Warren, Keith Stanley, et al BARON & WARREN 18 South End Kensington London W8 5BU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 94309670.1 | 22.12.1994 | [1995/35] | Numéro de priorité, date | FR19940002039 | 23.02.1994 Format original publié: FR 9402039 | [1995/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0669676 | Date: | 30.08.1995 | Langue: | EN | [1995/35] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0669676 | Date: | 22.01.1997 | [1997/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0669676 | Date: | 07.04.1999 | Langue: | EN | [1999/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.12.1996 | Classification | IPC: | H01R4/24 | [1995/35] | CPC: |
H01R4/2433 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1999/05] |
Précédent [1995/35] | DE, FR, GB, IT, NL | Titre | Allemand: | Schalttafelverbinder mit Isolationsverdrängungsklemmen | [1998/22] | Anglais: | Patch panel idc connector | [1995/35] | Français: | Tableau de commutation avec connecteur à déplacement d'isolant | [1995/35] |
Précédent [1995/35] | Schalttafel mit Isolationsverdrängungsklemmen | Procédure d'examen | 27.06.1997 | Requête en examen déposée [1997/35] | 14.05.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 18.09.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 02.10.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.12.1998 | Taxe de délivrance payée | 11.12.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.01.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.12.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.12.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.12.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE3701274 (SIMON GUY) [A] 1-12* figure -; example - *; | [A]US4793823 (COZZENS BRIAN E [US], et al) [A] 1-12 * the whole document *; | [A]FR2623024 (ARNOULD APP ELECTR [FR]) [A] 1-12 * figure -; claim - * |