EP0612051 - Procédé de fabrication d'un manchon-support d'informations, et récipients munis d'un tel manchon [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1994/34] | Manchon-support d'informations, son procédé de fabrication et récipients munis d'un tel manchon | ||
[1997/04] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.11.1997 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 13.08.2008 [2008/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DECOMATIC S.A. B.P.49 F-38290 La Verpillière / FR | [1994/34] | Inventeur(s) | 01 /
Allegre, André 62 Chemin du Bois de Serres F-69570 Dardilly / FR | [1994/34] | Mandataire(s) | Bernasconi, Jean Raymond, et al Cabinet Lavoix 2, Place d'Estienne d'Orves 75441 Paris Cedex 09 / FR | [N/P] |
Précédent [2008/33] | Bernasconi, Jean Raymond, et al Cabinet Lavoix 2, Place d'Estienne d'Orves 75441 Paris Cedex 09 / FR | ||
Précédent [1995/34] | Bernasconi, Jean, et al c/o Cabinet Lavoix, 2, Place d'Estienne d'Orves F-75441 Paris Cédex / FR | ||
Précédent [1994/34] | Bernasconi, Jean Cabinet Bernasconi et Vigier 13 boulevard des Batignolles F-75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 94400275.7 | 09.02.1994 | [1994/34] | Numéro de priorité, date | FR19930001906 | 19.02.1993 Format original publié: FR 9301906 | [1994/34] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0612051 | Date: | 24.08.1994 | Langue: | FR | [1994/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0612051 | Date: | 22.01.1997 | Langue: | FR | [1997/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.05.1994 | Classification | IPC: | G09F3/02, B65D65/00 | [1994/34] | CPC: |
B29C53/38 (EP,US);
B65D25/36 (EP,US);
B65D65/00 (EP,US);
G09F3/0289 (EP,US);
Y10S493/961 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, ES, GB, IT, LI, NL [1994/34] | Titre | Allemand: | Herstellungsverfahren für Hülsförmiger-Informationsträger, und Behälters mit einer solchen Hülse | [1997/04] | Anglais: | Method for manufacturing a sleeve-shaped-information support, and containers with such sleeve | [1997/04] | Français: | Procédé de fabrication d'un manchon-support d'informations, et récipients munis d'un tel manchon | [1997/04] |
Précédent [1994/34] | Hülsförmiger-Informationsträger, Herstellungsverfahren dafür und Behälters mit einer solchen Hülse | ||
Précédent [1994/34] | Sleeve-shaped-information support, method for its manufacture and containers with such sleeve | ||
Précédent [1994/34] | Manchon-support d'informations, son procédé de fabrication et récipients munis d'un tel manchon | Procédure d'examen | 16.12.1994 | Requête en examen déposée [1995/08] | 22.03.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 12.07.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.09.1996 | Taxe de délivrance payée | 16.09.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.10.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.02.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [DX]FR1043230 (P G RIEBER & SON AS) [DX] 1-3,5,7,12,13* the whole document *; | [DX]DE3924790 (SCHAEFER ETIKETTEN [DE]) [DX] 1-3,5,7,12,13 * the whole document *; | [DX]WO9202421 (SIMONE RONALD ALAN [CA]) [DX] 1-3,5,7,12,13 * the whole document * |