EP0656252 - Procédé de fabrication d'un matériau de revêtement en feuille, renforcé, à faible coefficient de frottement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.02.2001 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.02.2001 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 21.03.2001 [2001/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 19, avenue Jules Carteret 69007 Lyon / FR | [2000/14] |
Précédent [1995/23] | Pour tous les Etats désignés COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 19, avenue Jules Carteret F-69007 Lyon / FR | Inventeur(s) | 01 /
Bartocci, Marcel Balesmes F-52200 Langes / FR | [1995/23] | Mandataire(s) | Leszczynski, André Cabinet Nony 3, rue de Penthièvre 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1995/23] | Leszczynski, André NONY & ASSOCIES 29, rue Cambacérès F-75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 94402614.5 | 17.11.1994 | [1995/23] | Numéro de priorité, date | FR19930013793 | 18.11.1993 Format original publié: FR 9313793 | [1995/23] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0656252 | Date: | 07.06.1995 | Langue: | FR | [1995/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0656252 | Date: | 05.04.2000 | Langue: | FR | [2000/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.04.1995 | Classification | IPC: | B32B3/24, B32B15/08 | [1995/23] | CPC: |
B32B3/266 (EP,US);
B32B15/085 (US);
B32B27/322 (US);
F16C33/28 (EP,US);
B32B2307/746 (US);
B32B2327/18 (US);
B32B2605/08 (US);
Y10T29/302 (EP,US);
Y10T29/49636 (EP,US);
Y10T29/49906 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1995/23] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung einer mit verstärktem Film beschichtetem Materials mit kleinem Reibungskoeffizienten | [1995/23] | Anglais: | Process for manufacturing a material, laminated with a reinforced film, having a low coefficient of friction | [1995/23] | Français: | Procédé de fabrication d'un matériau de revêtement en feuille, renforcé, à faible coefficient de frottement | [1995/23] | Procédure d'examen | 31.07.1995 | Requête en examen déposée [1995/39] | 11.08.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 06.10.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.12.1999 | Taxe de délivrance payée | 09.12.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.01.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.10.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.11.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.10.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.10.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US3607594 (MANCEL RAYMOND) [X] 1,2,4 * column 1, line 31 - line 48; figure .; claims 1,3-6 *; | [XY]FR2445210 (PLASTIC OMNIUM CIE) [X] 1,2,4,5 * page 1, line 1 - line 20; claims 1,5 * [Y] 3; | [X]EP0040448 (SCHMIDT GMBH KARL [DE]) [X] 1,3-5 * page 1, line 1 - page 3, line 7; figure 3; claims 1,2 *; | [Y]DE3304141 (PAMPUS GMBH [DE]) [Y] 3 * page 3, paragraph 2 * * page 3, line 23 - page 5, line 10; figures 1,3; claims 1,3 *; | [A]DE3922052 (SCHARWAECHTER GMBH CO KG [DE]) [A] 3* the whole document * |