EP0657187 - Stimulateur cardiaque implantable à fréquence asservie [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1995/24] | Stimulateur cardiaque implantable à fréquence asservie et son procédé de commande | ||
[1999/35] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.05.2001 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.05.2001 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 04.07.2001 [2001/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ELA MEDICAL 98-100, rue Maurice Arnoux 92541 Montrouge / FR | [N/P] |
Précédent [1995/24] | Pour tous les Etats désignés ELA MEDICAL 98-100, Rue Maurice Arnoux F-92541 Montrouge / FR | Inventeur(s) | 01 /
Bouhour, Anne 13, Rue de la Vistule F-75013 Paris / FR | 02 /
Legay, Thierry 45, Rue F. Dreyfus Bel Air F-91640 Fontenay Les Briis / FR | [1995/24] | Mandataire(s) | Laget, Jean-Loup Ipsilon Le Centralis 63, avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-la-Reine / FR | [N/P] |
Précédent [1995/24] | Laget, Jean-Loup Cabinet Pierre Loyer 77, rue Boissière F-75116 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 94402775.4 | 05.12.1994 | [1995/24] | Numéro de priorité, date | FR19930014578 | 06.12.1993 Format original publié: FR 9314578 | [1995/24] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0657187 | Date: | 14.06.1995 | Langue: | FR | [1995/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0657187 | Date: | 05.07.2000 | Langue: | FR | [2000/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.03.1995 | Classification | IPC: | A61N1/365 | [1995/24] | CPC: |
A61N1/36514 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, SE [1995/24] | Titre | Allemand: | Implantierbarer Herzschrittmacher mit gesteuerter Frequenz | [1999/35] | Anglais: | Implantable cardiac pacemaker with controlled frequency | [1999/35] | Français: | Stimulateur cardiaque implantable à fréquence asservie | [1999/35] |
Précédent [1995/24] | Implantierbarer Herzschrittmacher mit gesteuerter Frequenz und dessen Steuerungsverfahren | ||
Précédent [1995/24] | Implantable cardiac pacemaker with controlled frequency and its method of control | ||
Précédent [1995/24] | Stimulateur cardiaque implantable à fréquence asservie et son procédé de commande | Procédure d'examen | 14.12.1995 | Requête en examen déposée [1996/09] | 27.11.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.03.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.09.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 11.01.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.03.2000 | Taxe de délivrance payée | 27.03.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.04.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.10.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.12.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.12.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | SE | 05.10.2000 | [2001/27] | Citations: | Recherche | [A]EP0493220 (ELA MEDICAL SA [FR]) [A] 1-4,11 * page 3, line 3 - page 4, line 46; figure - *; | [A]EP0493222 (ELA MEDICAL SA [FR]) [A] 1-4,11 * page 3, column 3, line 28 - page 5, column 7, line 53; figure - *; | [A]EP0498533 (CARDIAC PACEMAKERS INC [US]) [A] 1-4,11 * page 3, column 4, line 34 - page 5, column 7, line 45; figure - *; | [AD]US5074302 (POORE JOHN W [US], et al) [AD] 1,11 * column 3, line 23 - column 6, line 2; figure - * |