EP0636453 - Dispositif de sécurité équipant un vérin d'équilibrage d'une charge et fonctionnant à partir d'une information sur la vitesse de déplacement de la tige du vérin [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 27.06.1997 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.06.1997 | Demande réputée retirée | publié le 13.08.1997 [1997/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MORANT DEVELOPPEMENT Société à Responsabilité Limitée : 17, rue Fernand Pelloutier F-69200 Venissieux / FR | [1995/05] | Inventeur(s) | 01 /
Chardenoux, Bernard Antoine Hameau de Trion, 52, Avenue Barthélémy Buyer F-69009 Lyon / FR | [1995/05] | Mandataire(s) | Thibault, Jean-Marc Cabinet Beau de Loménie 51, Avenue Jean Jaurès B.P. 7073 69301 Lyon Cédex 07 / FR | [N/P] |
Précédent [1995/05] | Thibault, Jean-Marc Cabinet Beau de Loménie 51, Avenue Jean Jaurès B.P. 7073 F-69301 Lyon Cédex 07 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 94420216.7 | 26.07.1994 | [1995/05] | Numéro de priorité, date | FR19930009465 | 26.07.1993 Format original publié: FR 9309465 | [1995/05] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0636453 | Date: | 01.02.1995 | Langue: | FR | [1995/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.11.1994 | Classification | IPC: | B23Q11/00, B23Q5/58, G05D13/30 | [1995/05] | CPC: |
B23Q11/0028 (EP);
B23Q5/58 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, ES, FR, GB, IT, PT, SE [1995/05] | Titre | Allemand: | Geschwindigkeitschutzschaltung für Gewichsausgleichzylinder | [1995/05] | Anglais: | Speed protecting circuit for a weight balancing piston | [1995/05] | Français: | Dispositif de sécurité équipant un vérin d'équilibrage d'une charge et fonctionnant à partir d'une information sur la vitesse de déplacement de la tige du vérin | [1995/05] | Procédure dexamen | 13.07.1995 | Requête en examen déposée [1995/36] | 01.02.1997 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1997/33] | 03.03.1997 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1997/33] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.1996 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4574924 (WABCO) [A] 1,7 * column 1, line 6 - column 1, line 12; claim 1 *; | [A]DE3933759 (RISCHE) [A] 1,7 * column 6, line 46 - column 6, line 53 *; | [A]FR2055038 (AUGSBURG) [A] 1,7 * claim 1 *; | [A]FR2354484 (RENAULT) [A] 1,7 * claim 9 *; | [A]DE8712017U (MAUSER) [A] 1,7 * claim 1 *; | [A]JPS63200904 ; | [A]SU1071824 ; | [A]US2027706 (SCHAUER) [A] 1 * claim 1 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19881214), vol. 12, no. 478, Database accession no. (M - 775)<3325> , & JP63200904 A 19880819 (MITSUBISHI) [A] 3 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, (19841121), vol. 84, no. 41, Database accession no. 84-254967, & SU1071824 A 00000000 (LENGD) [A] 1 * abstract * |