EP0635290 - Cerf-volant à armatures [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.10.1997 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): NL | publié le 30.01.2008 [2008/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PAIMPOL VOILES SA ZA de Kerfot 22500 Paimpol / FR | [N/P] |
Précédent [1995/04] | Pour tous les Etats désignés PAIMPOL VOILES SA ZA de Kerfot F-22500 Paimpol / FR | Inventeur(s) | 01 /
Cassagnes, André 66 Avenue Maginot F-94400 Vitry / FR | [1995/04] | Mandataire(s) | Le Guen, Louis François Cabinet Le Guen & Maillet, 38, rue Levavasseur, B.P. 91 35802 Dinard Cédex / FR | [N/P] |
Précédent [1995/04] | Le Guen, Louis François Cabinet Le Guen & Maillet, 38, rue Levavasseur, B.P. 91 F-35802 Dinard Cédex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 94460025.3 | 12.07.1994 | [1995/04] | Numéro de priorité, date | FR19930009099 | 23.07.1993 Format original publié: FR 9309099 | [1995/04] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0635290 | Date: | 25.01.1995 | Langue: | FR | [1995/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0635290 | Date: | 04.12.1996 | Langue: | FR | [1996/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.11.1994 | Classification | IPC: | A63H27/08 | [1995/04] | CPC: |
A63H27/08 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, GB, GR, IT, LI, NL, PT, SE [1995/04] | Titre | Allemand: | Flugdrachen mit Vertiefungsarmierung | [1995/04] | Anglais: | Kite with supporting structure | [1995/04] | Français: | Cerf-volant à armatures | [1995/04] | Procédure d'examen | 04.05.1995 | Requête en examen déposée [1995/33] | 17.01.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 12.02.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.03.1996 | Taxe de délivrance payée | 28.03.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.09.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.09.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.1996 | 03   M06   Taxe payée le   11.09.1996 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 04.12.1996 | DK | 04.12.1996 | ES | 04.12.1996 | GR | 04.12.1996 | IT | 04.12.1996 | NL | 04.12.1996 | PT | 04.03.1997 | SE | 04.03.1997 | BE | 31.07.1997 | CH | 31.07.1997 | LI | 31.07.1997 | [2003/08] |
Précédent [2002/26] | AT | 04.12.1996 | |
DK | 04.12.1996 | ||
ES | 04.12.1996 | ||
GR | 04.12.1996 | ||
IT | 04.12.1996 | ||
PT | 04.03.1997 | ||
SE | 04.03.1997 | ||
BE | 31.07.1997 | ||
CH | 31.07.1997 | ||
LI | 31.07.1997 | ||
Précédent [2000/05] | AT | 04.12.1996 | |
DK | 04.12.1996 | ||
GR | 04.12.1996 | ||
IT | 04.12.1996 | ||
PT | 04.03.1997 | ||
SE | 04.03.1997 | ||
BE | 31.07.1997 | ||
CH | 31.07.1997 | ||
LI | 31.07.1997 | ||
Précédent [1999/42] | AT | 04.12.1996 | |
DK | 04.12.1996 | ||
IT | 04.12.1996 | ||
PT | 04.03.1997 | ||
SE | 04.03.1997 | ||
BE | 31.07.1997 | ||
CH | 31.07.1997 | ||
LI | 31.07.1997 | ||
Précédent [1998/46] | AT | 04.12.1996 | |
DK | 04.12.1996 | ||
PT | 04.03.1997 | ||
SE | 04.03.1997 | ||
BE | 31.07.1997 | ||
CH | 31.07.1997 | ||
LI | 31.07.1997 | ||
Précédent [1998/45] | AT | 04.12.1996 | |
DK | 04.12.1996 | ||
PT | 04.03.1997 | ||
SE | 04.03.1997 | ||
CH | 31.07.1997 | ||
LI | 31.07.1997 | ||
Précédent [1998/15] | AT | 04.12.1996 | |
DK | 04.12.1996 | ||
PT | 04.03.1997 | ||
SE | 04.03.1997 | ||
Précédent [1998/11] | AT | 04.12.1996 | |
PT | 04.03.1997 | ||
SE | 04.03.1997 | ||
Précédent [1997/50] | AT | 04.12.1996 | |
PT | 04.03.1997 | ||
Précédent [1997/42] | AT | 04.12.1996 | Citations: | Recherche | [A]DE9217624U (UPHOFF) [A] 1* page 4, paragraph 2; figures 1,2,7 * |