EP0611258 - Machine d'impression au tampon [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.07.1998 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.09.2008 | Changement - mandataire | publié le 29.10.2008 [2008/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Teca-Print AG Bohlstrasse 17 CH-8240 Thayngen / CH | [1994/33] | Inventeur(s) | 01 /
Bachmann, Louis Traubenstrasse 18 CH-9500 Wil / CH | [1994/33] | Mandataire(s) | Groner, Manfred, et al Isler & Pedrazzini AG Gotthardstrasse 53 Postfach 1772 8027 Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [2008/44] | Groner, Manfred, et al Isler & Pedrazzini AG Gotthardstrasse 53 Postfach 1772 8027 Zürich / CH | ||
Précédent [1994/33] | Groner, Manfred, et al Isler & Pedrazzini AG, Stampfenbachstrasse 48 CH-8006 Zürich / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 94810063.1 | 07.02.1994 | [1994/33] | Numéro de priorité, date | CH19930000439 | 12.02.1993 Format original publié: CH 43993 | [1994/33] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0611258 | Date: | 17.08.1994 | Langue: | DE | [1994/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0611258 | Date: | 03.09.1997 | Langue: | DE | [1997/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.06.1994 | Classification | IPC: | B41F17/00 | [1994/33] | CPC: |
B41F17/001 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, LI, NL, PT, SE [1994/33] | Titre | Allemand: | Tampondruckmaschine | [1994/33] | Anglais: | Pad printing machine | [1994/33] | Français: | Machine d'impression au tampon | [1994/33] | Procédure d'examen | 28.12.1994 | Requête en examen déposée [1995/09] | 18.01.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.07.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.12.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 25.02.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.04.1997 | Taxe de délivrance payée | 30.04.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.06.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.01.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.12.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0276537 (NAVITAS KABUSHIKI KAISHA [JP]) [A] 1-10* the whole document * | [X] - Broschüre: Morlock Tampondruck-Systeme "Tampondruckmaschine MTM 100" Fespa - 5/5/1988 [X] 1-10 | [A] - Broschüre: Teca-Print AG "TC 70" Fespa - 5/5/1988 [A] 1-10 | Examen | CH527699 |