EP0627164 - Compositions microbicides, contenant du prochloraz et du cyprodinil [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 06.07.2001 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.04.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 22.05.2013 [2013/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Syngenta Participations AG Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH | [2001/27] |
Précédent [1998/25] | Pour tous les Etats désignés Novartis AG Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH | ||
Précédent [1994/49] | Pour tous les Etats désignés CIBA-GEIGY AG Klybeckstrasse 141 CH-4002 Basel / CH | Inventeur(s) | 01 /
Zeun, Ronald, Dr. Pfarrer-Christen-Strasse 7 D-79395 Neuenburg / DE | [1994/49] | Mandataire(s) | Bastian, Werner Maria, et al Syngenta Participations AG Intellectual Property P.O. Box 4002 Basel / CH | [N/P] |
Précédent [2001/27] | Bastian, Werner Maria, et al Syngenta Participations AG, Intellectual Property, P.O. Box 4002 Basel / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 94810303.1 | 26.05.1994 | [1994/49] | Numéro de priorité, date | CH19930001674 | 04.06.1993 Format original publié: CH 167493 | [1994/49] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0627164 | Date: | 07.12.1994 | Langue: | DE | [1994/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0627164 | Date: | 17.07.1996 | Langue: | DE | [1996/29] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP0627164 | Date: | 22.08.2001 | Langue: | DE | [2001/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.09.1994 | Classification | IPC: | A01N47/38, // (A01N47/38, 43:54) | [1994/49] | CPC: |
A01N47/38 (EP,US)
| C-Set: |
A01N47/38, A01N2300/00 (US,EP);
A01N47/38, A01N43/54 (EP,US) | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1994/49] | Titre | Allemand: | Mikrobizide Mischungen die Prochloraz und Cyprodinil enthalten | [1994/49] | Anglais: | Microbicidal compositions comprising prochloraz and cyprodinil | [1994/49] | Français: | Compositions microbicides, contenant du prochloraz et du cyprodinil | [1994/49] | Procédure d'examen | 17.05.1995 | Requête en examen déposée [1995/29] | 02.08.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 11.01.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 16.01.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.03.1996 | Taxe de délivrance payée | 18.03.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
16.04.1997
ADMISSIBLE MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. P.O. Box 60 Beer-Sheva 84100 / IL Mandataire de l'opposant Modiano, Guido Modiano, Josif, Pisanty & Staub Ltd., Baaderstrasse 3 80469 München / DE | [1997/24] | 26.05.1997 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 24.09.1997 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 07.10.1997 | Communication des observations du titulaire du brevet (délai: M06) | 02.04.1998 | Réponse des parties concernées aux observations du titulaire du brevet | 01.07.1999 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M04) | 28.10.1999 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 07.12.2000 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 20.02.2001 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 02.04.2001 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 18.06.2001 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.04.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | |||
Précédent [2002/37] | GB | 17.07.1996 | Citations: | Recherche | [A]FR2516349 (ICI PLC [GB]) [A] 1-11 * page 3, line 6 - page 4, line 20 ** page 4, line 28 *; | [DY]EP0310550 (CIBA GEIGY AG [CH]) [DY] 1-11 * page 12, line 7 - line 13 *; | [Y]GB2258615 (SCHERING AG [DE]) [Y] 1-11 * page 3, line 9 - line 13 *; | [PY]EP0548025 (CIBA GEIGY AG [CH]) [PY] 1-11 * page 2, line 1 - line 37 *; | [PY]EP0556157 (CIBA GEIGY AG [CH]) [PY] 1-11 * page 2, line 1 - line 36 *; | [PY]GB2267644 (SCHERING AG [DE]) [PY] 1-11 * page 1, line 17 - line 24 * * page 2, line 17 - line 19 * * page 10 * | Examen | EP0072156 |