EP0614956 - Compositions thermodurcissables en poudre à base de polyesters et de copolymères acryliques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.06.1998 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.08.2004 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): LU État(s) supprimé(s) de la liste des extinctions: IE | publié le 22.09.2004 [2004/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés U C B, S.A. 326, Avenue Louise, Bte 7 1050 Bruxelles / BE | [N/P] |
Précédent [1994/37] | Pour tous les Etats désignés U C B, S.A. 326, Avenue Louise, Bte 7 B-1050 Bruxelles / BE | Inventeur(s) | 01 /
Moens, Luc Ijsvogellaan 30 B-1640 Sint-Genesius-Rode / BE | 02 /
Maetens, Daniel 108 avenue René Combaire B-1080 Bruxelles / BE | 03 /
Dallons, Jean-Luc Rozenstraat 4 B-1600 Sint-Pieters-Leeuw / BE | 04 /
Loutz, Jean-Marie 149 A rue Langeveld B-1180 Bruxelles / BE | [1994/37] | Mandataire(s) | Dusseldorp, Raymond UCB S.A. Intellectual Property Department Allée de la Recherche 60 1070 Brussel / BE | [N/P] |
Précédent [1997/32] | Dusseldorp, Raymond UCB S.A. Département D.T.B. 33, rue d'Anderlecht 1620 Drogenbos / BE | ||
Précédent [1997/13] | (deleted) | ||
Précédent [1994/37] | Dusseldorp, Raymond, et al UCB S.A. Département D.T.B. 33, rue d'Anderlecht B-1620 Drogenbos / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 94870044.8 | 09.03.1994 | [1994/37] | Numéro de priorité, date | GB19930004940 | 11.03.1993 Format original publié: GB 9304940 | [1994/37] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0614956 | Date: | 14.09.1994 | Langue: | EN | [1994/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0614956 | Date: | 13.08.1997 | Langue: | FR | [1997/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.07.1994 | Classification | IPC: | C09D167/02, C09D5/03 | [1994/37] | CPC: |
C08L33/14 (EP,KR,US);
C09D167/02 (EP,KR,US);
C08L67/02 (EP,KR,US);
C09D5/03 (KR);
Y10T428/29 (EP,US)
| C-Set: |
C08L33/14, C08L2666/14 (EP,US);
C09D167/02, C08L33/00 (US,EP);
C09D167/02, C08L63/00 (US,EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1994/37] | Etats autorisant lextension | SI | 11.04.1994 | Titre | Allemand: | Wärmehärtbare pulverförmige Zusammensetzungen auf der Basis von Polyestern und Acrylcopolymeren | [1994/37] | Anglais: | Thermosetting powder compositions based on polyesters and acrylic copolymers | [1994/37] | Français: | Compositions thermodurcissables en poudre à base de polyesters et de copolymères acryliques | [1994/37] | Procédure d'examen | 16.02.1995 | Requête en examen déposée [1995/16] | 25.09.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 11.02.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.02.1997 | Taxe de délivrance payée | 22.02.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.05.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.02.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.02.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GR | 13.08.1997 | LU | 09.03.1998 | [2004/39] |
Précédent [2000/05] | GR | 13.08.1997 | |
IE | 13.08.1997 | ||
LU | 31.03.1998 | ||
Précédent [1999/16] | IE | 13.08.1997 | Citations: | Recherche | [A]FR2309596 (UCB SA [BE]) [A] 1-5 * claims 1-16 *; | [D]US4085159 (MARSIAT ARTHUR); | [DA]EP0522648 (DSM NV [NL]) [DA] 1-14 * claims 1-5,7-13 * |