EP0609197 - Pompe à vis pour métal fondu [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.07.1997 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.07.1997 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 27.08.1997 [1997/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ING. RAUCH FERTIGUNGSTECHNIK GESELLSCHAFT m.b.H. Fichtenweg 3 4810 Gmunden / AT | [N/P] |
Précédent [1994/31] | Pour tous les Etats désignés ING. RAUCH FERTIGUNGSTECHNIK GESELLSCHAFT m.b.H. Fichtenweg 3 A-4810 Gmunden / AT | Inventeur(s) | 01 /
Rauch, Erich, Ing. Schmideggstrasse 23 A-4810 Gmunden / AT | 02 /
Rapp, Josef, Ing. Mitterndorf 198 A-4801 Traunkirchen / AT | [1994/31] | Mandataire(s) | Hübscher, Heiner, et al Spittelwiese 7 4020 Linz / AT | [N/P] |
Précédent [1994/31] | Hübscher, Heiner, Dipl.-Ing., et al Spittelwiese 7 A-4020 Linz / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 94890019.6 | 24.01.1994 | [1994/31] | Numéro de priorité, date | AT19930000116 | 26.01.1993 Format original publié: AT 11693 | [1994/31] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0609197 | Date: | 03.08.1994 | Langue: | DE | [1994/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0609197 | Date: | 04.09.1996 | Langue: | DE | [1996/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.06.1994 | Classification | IPC: | F04D7/06 | [1994/31] | CPC: |
F04D29/046 (EP,US);
F04D29/044 (EP,US);
F04D29/0465 (EP,US);
F04D29/0467 (EP,US);
F04D29/605 (EP,US);
F04D3/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, SE [1994/31] | Titre | Allemand: | Schneckenpumpe zum Fördern von Metallschmelzen | [1994/31] | Anglais: | Screw pump for molten metal | [1994/31] | Français: | Pompe à vis pour métal fondu | [1994/31] | Procédure d'examen | 24.01.1995 | Requête en examen déposée [1995/12] | 19.02.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 06.03.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.05.1996 | Taxe de délivrance payée | 28.05.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.06.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.01.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3048384 (SWEENEY VICTOR D, et al) [A] 1; | [A]DE555861 (ALUMINIUM IND AKT GES) [A] 1; | [A]DE868110 (URBAHN WALTER DIPL-ING) [A] 1; | [A]DE875302 (URBAHN WALTER DIPL-ING) [A] 1; | [A]US3612715 (YEDIDIAH SHMARIAHU) [A] 1 |