EP0673564 - DISPOSITIF DE CONVERSION D'UN NOMBRE BINAIRE A VIRGULE FLOTTANTE EN LOGARITHME-2 BINAIRE OU LE CONTRAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.01.2001 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.02.2006 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): FR | publié le 05.04.2006 [2006/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Forskarpatent i Syd AB Ideon 223 70 Lund / SE | [1999/47] |
Précédent [1995/39] | Pour tous les Etats désignés FÖRSVARETS FORSKNINGSANSTALT S-172 90 Sundbyberg / SE | Inventeur(s) | 01 /
HERTZ, Erik Stenbrötsgatan 21 S-582 47 Linköping / SE | [1995/39] | Mandataire(s) | Hedefält, Dag, et al Försvarets Materielverk Patentenheten 115 88 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [1995/39] | Hedefält, Dag, et al Försvarets Materielverk Patentenheten S-115 88 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 94902160.4 | 02.12.1993 | [1995/39] | WO1993SE01039 | Numéro de priorité, date | SE19920003683 | 07.12.1992 Format original publié: SE 9203683 | [1995/39] | Langue de dépôt | SV | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9414245 | Date: | 23.06.1994 | Langue: | EN | [1994/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0673564 | Date: | 27.09.1995 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.06.1994, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1995/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0673564 | Date: | 29.03.2000 | Langue: | EN | [2000/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 23.06.1994 | Classification | IPC: | H03M7/24, G06F7/38 | [1995/39] | CPC: |
G06F7/556 (EP);
H03M7/24 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, DK, FR, GB [2000/13] |
Précédent [1995/39] | DE, FR, GB | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR KONVERSION EINER BINÄREN GLEITKOMMAZAHL IN EINEN BINÄREN LOGARITHMUS MIT DER BASIS 2 ODER DESSEN UMKEHRUNG | [1995/39] | Anglais: | A DEVICE FOR CONVERSION OF A BINARY FLOATING-POINT NUMBER INTO A BINARY 2-LOGARITHM OR THE OPPOSITE | [1995/39] | Français: | DISPOSITIF DE CONVERSION D'UN NOMBRE BINAIRE A VIRGULE FLOTTANTE EN LOGARITHME-2 BINAIRE OU LE CONTRAIRE | [1995/39] | Entrée dans la phase régionale | 23.06.1994 | Traduction produite | 21.06.1995 | Taxe nationale de base payée | 21.06.1995 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.06.1995 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.06.1994 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 23.06.1995 | Requête en examen déposée [1995/39] | 25.03.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.06.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.08.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 23.11.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 10.05.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.08.1999 | Taxe de délivrance payée | 09.08.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.12.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.12.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.06.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.12.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.11.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.1996 | 04   M06   Taxe payée le   23.06.1997 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 29.03.2000 | DK | 29.06.2000 | GB | 02.12.2000 | [2006/14] |
Précédent [2003/45] | DK | 29.06.2000 | |
FR | 25.08.2000 | ||
GB | 02.12.2000 | ||
Précédent [2002/12] | FR | 25.08.2000 | |
GB | 02.12.2000 | ||
Précédent [2001/16] | FR | 25.08.2000 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4855741 ; | [A]DE1962725 |