EP0674606 - COMPOSANTS EN CERAMIQUE A PHASES MULTIPLES PRODUITS PAR MOULAGE PAR INJECTION PAR REACTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.11.1997 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.08.2008 | Changement - mandataire | publié le 01.10.2008 [2008/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LANXIDE TECHNOLOGY COMPANY, LP 1300 Marrows Road, P.O.Box 6077 Newark DE 19714-6077 / US | [N/P] |
Précédent [1995/40] | Pour tous les Etats désignés LANXIDE TECHNOLOGY COMPANY, LP 1300 Marrows Road, P.O.Box 6077 Newark, DE 19714-6077 / US | Inventeur(s) | 01 /
JENSEN, James, Allen 544 Cabot Drive, Hickory Hill Hockessin, DE 19707 / US | 02 /
LUCKACS, Alexander, III 2000 Ferndale Drive Wilmington, DE 19810 / US | [1995/40] | Mandataire(s) | Andrae, Steffen, et al Andrae l Westendorp Patentanwälte Partnerschaft Balanstrasse 55 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/40] | Andrae, Steffen, et al Andrae Flach Haug Balanstrasse 55 81541 München / DE | ||
Précédent [1995/50] | Andrae, Steffen, Dr., et al DENNEMEYER & ASSOCIATES Balanstrasse 55 D-81541 München / DE | ||
Précédent [1995/40] | Schmitz, Jean-Marie Dennemeyer & Associates Sàrl P.O. Box 1502 L-1015 Luxembourg / LU | Numéro de la demande, date de dépôt | 94904886.2 | 21.12.1993 | [1995/40] | WO1993US12524 | Numéro de priorité, date | US19920993582 | 21.12.1992 Format original publié: US 993582 | [1995/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9414725 | Date: | 07.07.1994 | Langue: | EN | [1994/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0674606 | Date: | 04.10.1995 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.07.1994, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1995/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.07.1994 | Classification | IPC: | C04B35/56, C04B35/58, C04B35/00 | [1995/40] | CPC: |
C04B35/63448 (EP);
C04B35/571 (EP);
C04B35/581 (EP);
C04B35/589 (EP)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, LI, LU [1995/40] | Titre | Allemand: | MULTIPHASENKERAMIKBAUTEILE HERGESTELLT MITTELS REAKTIONSSPRITZGUSS | [1995/40] | Anglais: | MULTIPHASE CERAMIC COMPONENTS PRODUCED BY REACTION INJECTION MOLDING | [1995/40] | Français: | COMPOSANTS EN CERAMIQUE A PHASES MULTIPLES PRODUITS PAR MOULAGE PAR INJECTION PAR REACTION | [1995/40] | Entrée dans la phase régionale | 21.06.1995 | Taxe nationale de base payée | 21.06.1995 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.06.1995 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 11.07.1994 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 21.06.1995 | Requête en examen déposée [1995/40] | 17.12.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.05.1997 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1998/02] | 10.06.1997 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1998/02] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.11.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.11.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP0468066 (HERCULES INC.) [X] 1-4,11-14,16,19,20 * column 2, line 47 - column 3, line 9; examples 2,4-9; claims 1-11 *; | [X]WO9201732 (ETHYL CORP.) [X] 1,2,11-14,16,19,20 * page 3, line 27 - page 4, line 7; example II; claim 11 *; | [XPD]US5190709 (HERCULES INC.) [XPD] 1-4,11-14,16,19,20 * column 5, line 62 - column 6, line 15; claims 1-4,13 *; | [XP]EP0562248 (HERCULES INC.) [XP] 11-18,20 * example 5; claims 1-17 * |