EP0741686 - NOUVEAUX DERIVES DES LEUCOTRIENES B4, LEURS PROCEDES DE FABRICATION ET LEUR UTILISATION COMME MEDICAMENTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1996/46] | NOUVEAUX DERIVES DES LEUCOTRIENES B 4?, LEURS PROCEDES DE FABRICATION ET LEUR UTILISATION COMME MEDICAMENTS | ||
[1998/17] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.02.1999 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.02.1999 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 14.04.1999 [1999/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Schering Aktiengesellschaft 13342 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [1998/17] | Pour tous les Etats désignés SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT 13342 Berlin / DE | ||
Précédent [1996/46] | Pour tous les Etats désignés SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT 13342 Berlin / DE | Inventeur(s) | 01 /
SKUBALLA, Werner Mattersburger Weg 12 D-13465 Berlin / DE | 02 /
BUCHMANN, Bernd Flemingstrasse 5a D-10557 Berlin / DE | 03 /
HEINDL, Josef Eitel-Fritz-Strasse 40 D-14129 Berlin / DE | 04 /
FRÖHLICH, Wolfgang Westfälische Strasse 62 D-10709 Berlin / DE | 05 /
EKERDT, Roland Am Vierrutenberg 47 D-13369 Berlin / DE | 06 /
GIESEN, Claudia Hakenfelder Strasse 8c D-13587 Berlin / DE | [1996/46] | Numéro de la demande, date de dépôt | 94905713.7 | 27.01.1994 | [1996/46] | WO1994EP00215 | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9520563 | Date: | 03.08.1995 | Langue: | DE | [1995/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0741686 | Date: | 13.11.1996 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 03.08.1995, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1996/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0741686 | Date: | 22.04.1998 | Langue: | DE | [1998/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.08.1995 | Classification | IPC: | C07C59/54, A61K31/557, C07C59/56, C07C59/46, C07C69/16, C07D309/30 | [1996/46] | CPC: |
C07C69/007 (EP,US);
A61P17/00 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P37/08 (EP);
A61P43/00 (EP);
C07C405/00 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1996/46] | Titre | Allemand: | NEUE LEUKOTRIEN-B4-DERIVATE, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNG ALS ARZNEIMITTEL | [1998/17] | Anglais: | NEW LEUKOTRIENE B4 DERIVATIVES, METHODS OF PREPARING THEM AND THEIR USE AS DRUGS | [1998/17] | Français: | NOUVEAUX DERIVES DES LEUCOTRIENES B4, LEURS PROCEDES DE FABRICATION ET LEUR UTILISATION COMME MEDICAMENTS | [1998/17] |
Précédent [1996/46] | NEUE LEUKOTRIEN-B 4?-DERIVATE, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNG ALS ARZNEIMITTEL | ||
Précédent [1996/46] | NEW LEUKOTRIENE B 4? DERIVATIVES, METHODS OF PREPARING THEM AND THEIR USE AS DRUGS | ||
Précédent [1996/46] | NOUVEAUX DERIVES DES LEUCOTRIENES B 4?, LEURS PROCEDES DE FABRICATION ET LEUR UTILISATION COMME MEDICAMENTS | Entrée dans la phase régionale | 28.06.1996 | Taxe nationale de base payée | 28.06.1996 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.06.1996 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.06.1995 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 28.06.1996 | Requête en examen déposée [1996/46] | 02.06.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 22.09.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 15.10.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.11.1997 | Taxe de délivrance payée | 06.11.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.01.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1999/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.01.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.12.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.12.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [ ] - No relevant documents disclosed |