EP0707691 - DISQUE DE JOINT FLECTOR, NOTAMMENT POUR CHAINE CINEMATIQUE DE VEHICULES AUTOMOBILES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.02.1999 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.02.1999 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 14.04.1999 [1999/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SGF SÜDDEUTSCHE GELENKSCHEIBENFABRIK GMBH & CO. KG. Graslitzer Strasse 14 84478 Waldkraiburg / DE | [N/P] |
Précédent [1998/17] | Pour tous les Etats désignés SGF SÜDDEUTSCHE GELENKSCHEIBENFABRIK GMBH & CO. KG. Graslitzer Strasse 14 84478 Waldkraiburg / DE | ||
Précédent [1996/17] | Pour tous les Etats désignés SGF SÜDDEUTSCHE GELENKSCHEIBENFABRIK GMBH & CO. KG. Graslitzer Strasse 14 D-84478 Waldkraiburg / DE | Inventeur(s) | 01 /
WÄHLING, Werner Sigiberstrasse 19 D-84559 Kraiburg a. Inn / DE | 02 /
MAIERBACHER, Georg Hacklthalerstrasse 23 D-83527 Kirchdorf b. Haag / DE | [1996/17] | Mandataire(s) | Goetz, Rupert, et al Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [1996/17] | Goetz, Rupert, Dipl.-Ing., et al Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 D-81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 94907549.3 | 11.02.1994 | [1996/17] | WO1994EP00396 | Numéro de priorité, date | DE19934304274 | 12.02.1993 Format original publié: DE 4304274 | [1996/17] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9418467 | Date: | 18.08.1994 | Langue: | DE | [1994/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0707691 | Date: | 24.04.1996 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 18.08.1994, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1996/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0707691 | Date: | 22.04.1998 | Langue: | DE | [1998/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.08.1994 | Classification | IPC: | F16D3/78, F16B21/20 | [1996/17] | CPC: |
F16D3/78 (EP,US);
F16D3/62 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [1996/17] | Titre | Allemand: | GELENKSCHEIBE, INSBESONDERE FÜR DEN ANTRIEBSSTRANG IN KRAFTFAHRZEUGEN | [1996/17] | Anglais: | RUBBER UNIVERSAL JOINT DISC, ESPECIALLY FOR THE DRIVE TRAIN IN MOTOR VEHICLES | [1996/17] | Français: | DISQUE DE JOINT FLECTOR, NOTAMMENT POUR CHAINE CINEMATIQUE DE VEHICULES AUTOMOBILES | [1996/17] | Entrée dans la phase régionale | 20.06.1994 | Taxe nationale de base payée | 20.06.1994 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.06.1994 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.06.1994 | Requête en examen déposée [1996/17] | 23.06.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 01.08.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 10.09.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.11.1997 | Taxe de délivrance payée | 11.11.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.01.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1999/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.02.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.02.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.02.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]FR837975 (BARRE); | [Y]DE936548 (ALBRECHT GUENTHER DIPL-ING) [Y] 1 * the whole document *; | [A]DE1021212 (KRAUSS MAFFEI AG); | [A]DE1040854 (EDUARD ERHARDT FA) [A] 1,4 * the whole document *; | [A]US3032807 (LANIUS JR JAMES C); | [A]FR2338411 (BAKER & FINNEMORE LTD [GB]) [A] 1-3 * the whole document *; | [DY]DE3942432 (SGF) [DY] 1 * the whole document * |