EP0687169 - MATERIAU DE SURFACE UTILISE DANS LES ARTICLES ABSORBANTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.09.2000 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 13.08.2008 [2008/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mölnlycke Health Care AB 405 03 Göteborg / SE | [N/P] |
Précédent [1999/26] | Pour tous les Etats désignés Mölnlycke Health Care AB 405 03 Göteborg / SE | ||
Précédent [1995/51] | Pour tous les Etats désignés Mölnlycke AB S-405 03 Göteborg / SE | Inventeur(s) | 01 /
BILLGREN, Tomas Pl 3560 S-430 41 Kullavik / SE | [1995/51] | Mandataire(s) | Hyltner, Jan-Olof, et al Albihns.Zacco Valhallavägen 117 Box 5581 114 85 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2008/33] | Hyltner, Jan-Olof, et al Albihns AB P.O. Box 5581 114 85 Stockholm / SE | ||
Précédent [1999/06] | Hyltner, Jan-Olof, et al AB Dahls Patentbyra, Box 606 182 16 Danderyd / SE | ||
Précédent [1995/51] | Hyltner, Jan-Olof, et al Noréns Patentbyra AB, Box 10198 S-100 55 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 94909369.4 | 23.02.1994 | [1995/51] | WO1994SE00150 | Numéro de priorité, date | SE19930000683 | 01.03.1993 Format original publié: SE 9300683 | [1995/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9420054 | Date: | 15.09.1994 | Langue: | EN | [1994/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0687169 | Date: | 20.12.1995 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.09.1994, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1995/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0687169 | Date: | 24.11.1999 | Langue: | EN | [1999/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 15.09.1994 | Classification | IPC: | A61F13/02, A61F13/15 | [1995/51] | CPC: |
A61F13/01021 (EP);
A61F13/15731 (EP);
A61F13/51104 (EP);
A61F13/5126 (EP);
A61F13/51 (EP);
A61F2013/00251 (EP);
A61F2013/00327 (EP);
A61F2013/00859 (EP);
A61F2013/15926 (EP);
A61F2013/51078 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | BE, DE, ES, FR, GB, IT, SE [1995/51] | Titre | Allemand: | OBERFLÄCHENMATERIAL FÜR ABSORBIERENDE ARTIKEL | [1995/51] | Anglais: | SURFACE MATERIAL FOR ABSORBENT ARTICLES | [1995/51] | Français: | MATERIAU DE SURFACE UTILISE DANS LES ARTICLES ABSORBANTS | [1995/51] | Entrée dans la phase régionale | 25.08.1995 | Taxe nationale de base payée | 25.08.1995 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.08.1995 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.09.1994 | Requête en examen préliminaire déposée | 28.08.1995 | Requête en examen déposée [1995/51] | 19.10.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 19.05.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.08.1999 | Taxe de délivrance payée | 04.08.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.08.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.02.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.02.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.02.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.02.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 24.11.1999 | ES | 24.11.1999 | FR | 24.11.1999 | IT | 24.11.1999 | SE | 24.11.1999 | GB | 24.02.2000 | DE | 25.02.2000 | [2008/05] |
Précédent [2006/14] | BE | 24.11.1999 | |
ES | 24.11.1999 | ||
FR | 24.11.1999 | ||
SE | 24.11.1999 | ||
GB | 24.02.2000 | ||
DE | 25.02.2000 | ||
Précédent [2002/26] | BE | 24.11.1999 | |
ES | 24.11.1999 | ||
SE | 24.11.1999 | ||
GB | 24.02.2000 | ||
DE | 25.02.2000 | ||
FR | 21.04.2000 | ||
Précédent [2002/23] | BE | 24.11.1999 | |
SE | 24.11.1999 | ||
GB | 24.02.2000 | ||
DE | 25.02.2000 | ||
FR | 21.04.2000 | ||
Précédent [2002/09] | BE | 24.11.1999 | |
GB | 24.02.2000 | ||
DE | 25.02.2000 | ||
FR | 21.04.2000 | ||
Précédent [2001/12] | BE | 24.11.1999 | |
GB | 24.02.2000 | ||
FR | 21.04.2000 | ||
Précédent [2001/09] | BE | 24.11.1999 | |
FR | 21.04.2000 | ||
Précédent [2000/43] | BE | 24.11.1999 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US3602220 (BUNYAN JOHN); | [Y]EP0057484 (PROCTER & GAMBLE [US]); | [Y]US4704112 (SUZUKI MIGAKU [JP], et al); | [X]WO9111161 (SMITH & NEPHEW [GB]) |