Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
17.11.2000 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 03.01.2001 [2001/01] |
30.12.1999 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 16.02.2000 [2000/07] |
17.12.1999 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 02.02.2000 [2000/05] |
20.02.1998 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 08.04.1998 [1998/15] |
24.10.1997 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 10.12.1997 [1997/50] |
10.10.1997 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 26.11.1997 [1997/48] |
07.03.1997 | Changement - demandeur | publié le 23.04.1997 [1997/17] |
07.03.1997 | Changement - inventeur | publié le 23.04.1997 [1997/17] |
18.10.1996 | Délivrance (prévue) | publié le 04.12.1996 [1996/49] |
14.09.1996 | Notification sur l'intention de délivrer un brevet | |
05.06.1996 | Notification sur l'intention de délivrer un brevet | |
13.04.1996 | Taxe annuelle | |
15.03.1996 | Premier rapport d'examen | |
13.03.1996 | Notification sur l'intention de délivrer le brevet | |
12.01.1996 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 28.02.1996 [1996/09] |
12.01.1996 | Requête en examen présentée | publié le 28.02.1996 [1996/09] |
09.01.1996 | Données PCT avant la publication européenne | |
09.01.1996 | Changement - Etats autorisant l'extension |