EP0698192 - RACCORD DE TUYAU ET PROCEDE D'UTILISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.10.1997 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.11.2000 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IE | publié le 03.01.2001 [2001/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LINTECH A/S Fabriksvangen 17 3550 Slangerup / DK | [1997/17] |
Précédent [1996/09] | Pour tous les Etats désignés LINDHARDT, Ole Bakkegardsvej 6, Huseby DK-3200 Helsinge / DK | Inventeur(s) | 01 /
Lindhardt, Ole Bakkegardsvej 6, Huseby 3200 Helsinge / DK | [1997/17] |
Précédent [1996/09] | 01 /
voir demandeur ... | Mandataire(s) | Wittrup, Flemming, et al Zacco Denmark A/S Hans Bekkevolds Allé 7 2900 Hellerup / DK | [N/P] |
Précédent [1996/09] | WITTRUP, Flemming, et al c/o Hofman-Bang & Boutard A/S Adelgade 15 DK-1304 Copenhagen K / DK | Numéro de la demande, date de dépôt | 94913047.0 | 19.04.1994 | [1996/09] | WO1994DK00156 | Numéro de priorité, date | DK19930000437 | 19.04.1993 Format original publié: DK 43793 | [1996/09] | Langue de dépôt | DA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9424475 | Date: | 27.10.1994 | [1994/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0698192 | Date: | 28.02.1996 | [1996/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0698192 | Date: | 04.12.1996 | Langue: | EN | [1996/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 27.10.1994 | Classification | IPC: | F16L37/06, F16L13/14 | [1996/09] | CPC: |
F16L37/06 (EP);
F16L17/00 (EP);
F16L47/24 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1996/09] | Etats autorisant lextension | SI | 09.11.1995 | Titre | Allemand: | ROHRKUPPLUNG UND VERFAHREN ZU IHRER VERWENDUNG | [1996/49] | Anglais: | A PIPE COUPLING AND A METHOD OF USING IT | [1996/09] | Français: | RACCORD DE TUYAU ET PROCEDE D'UTILISATION | [1996/09] |
Précédent [1996/09] | ROHRKUPPLUNG UND VERFAHREN ZU IHRER VERVENDUNG | Entrée dans la phase régionale | 27.10.1994 | Traduction produite | 09.11.1995 | Taxe nationale de base payée | 09.11.1995 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.11.1995 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.11.1994 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 09.11.1995 | Requête en examen déposée [1996/09] | 15.03.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 10.06.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.09.1996 | Taxe de délivrance payée | 05.09.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.09.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.04.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | DK | 04.12.1996 | GR | 04.12.1996 | PT | 04.03.1997 | IE | 19.04.1997 | LU | 30.04.1997 | [2001/01] |
Précédent [2000/05] | DK | 04.12.1996 | |
GR | 04.12.1996 | ||
PT | 04.03.1997 | ||
LU | 30.04.1997 | ||
Précédent [1998/15] | DK | 04.12.1996 | |
PT | 04.03.1997 | ||
Précédent [1997/50] | PT | 04.03.1997 | Cité dans | Recherche internationale | [A]SE425515 (METALFORM SAFESET AB [SE]); | [A]DE3407467 (VILLAMOS IPARI KUTATO INTEZET [HU], et al); | [X]EP0122099 (BIG INCH MARINE SYST [US]); | [A]FR2622272 (CLEMESSY SA [FR]); | [A]EP0338164 (CAMERON IRON WORKS INC [US]) |