EP0801545 - DENTIER RECOUVRANT DES DENTS EXISTANTES AINSI QUE LES GENCIVES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 25.06.1999 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.06.1999 | Demande réputée retirée | publié le 11.08.1999 [1999/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hazen, Anthony P. 4010 E. 53 Street Tulsa, OK 74135-4816 / US | [1997/43] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1997/43] | Mandataire(s) | Allen, William Guy Fairfax J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [1997/43] | Allen, William Guy Fairfax J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 94917402.3 | 12.05.1994 | [1997/43] | WO1994US05452 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9531153 | Date: | 23.11.1995 | Langue: | EN | [1995/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0801545 | Date: | 22.10.1997 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.11.1995, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 23.11.1995 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.06.1999 | Classification | IPC: | A61C13/00, A61C13/08 | [1997/43] | Données CPC non encore disponibles | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1997/43] | Titre | Allemand: | GEBISS EXISTIERENDE ZÄHNE UND GAUMEN ÜBERDECKEND | [1997/43] | Anglais: | DENTURE COVERING EXISTING TEETH AND GUMS | [1997/43] | Français: | DENTIER RECOUVRANT DES DENTS EXISTANTES AINSI QUE LES GENCIVES | [1997/43] | Entrée dans la phase régionale | 12.12.1996 | Taxe nationale de base payée | 12.12.1996 | Taxe de recherche payée | 12.12.1996 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.12.1996 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 12.12.1995 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 16.12.1996 | Requête en examen déposée [1997/43] | 01.06.1998 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1999/32] | 11.02.1999 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1999/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.12.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.05.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.1998 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US3768165 (NIELSEN A) [X] 1,3 * column 1, line 66 - column 2, line 53 * * column 4, line 39 - column 4, line 57; figure - *; | [A]US1417345 (PIMIENTA A) [A] 1-3 * column 1, line 10 - column 1, line 27; figure - *; | [A]US4681542 (BAUM LLOYD) [A] 1-3 * figure - *; | [A]US3763564 (PETRELLI J ET AL) [A] 1-3 * column 1, line 3 - column 1, line 39; figure - * | Recherche internationale | [A]US4580980 (ACQUANETTA [US]); | [A]US4764115 (WILLITS WILLIAM G [US], et al) |