EP0708740 - PROCEDE ET APPAREIL DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE DE L'EAU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.09.2000 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 30.01.2008 [2008/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NORDIC WATER PRODUCTS AKTIEBOLAG Box 1004 14925 Nynäshamn / SE | [1999/48] |
Précédent [1996/18] | Pour tous les Etats désignés NORDIC WATER PRODUCTS AKTIEBOLAG Box 1004 S-14925 Nynäshamn / SE | Inventeur(s) | 01 /
JÖNSSON, Kurt Björkstigen 8 S-149 50 Nynäshamn / SE | 02 /
LENVIK, Lennart Estövägen 4D S-149 50 Nynäshamn / SE | 03 /
HAGROT, Magnus Skivlingsvägen 20 S-132 42 Saltsjö-Boo / SE | 04 /
OSKARSSON, Jonas Estövägen 4C S-149 50 Nynäshamn / SE | [1996/18] | Mandataire(s) | Billberg, Hans Ehrner & Delmar Patentbyra AB Box 10 316 100 55 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [1996/18] | Billberg, Hans Axel Ehrners Patentbyra AB Box 10 316 S-100 55 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 94919920.2 | 08.06.1994 | [1996/18] | WO1994SE00555 | Numéro de priorité, date | SE19930002184 | 23.06.1993 Format original publié: SE 9302184 | [1996/18] | Langue de dépôt | SV | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9500447 | Date: | 05.01.1995 | Langue: | EN | [1995/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0708740 | Date: | 01.05.1996 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.01.1995, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1996/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0708740 | Date: | 01.12.1999 | Langue: | EN | [1999/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 05.01.1995 | Classification | IPC: | C02F3/00, C02F3/08 | [1996/18] | CPC: |
C02F3/1226 (EP,US);
C02F3/223 (EP,US);
Y02W10/10 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL [1996/18] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BIOLOGISCHEN BEHANDLUNG VON WASSER | [1996/18] | Anglais: | PROCESS AND APPARATUS FOR BIOLOGICAL TREATMENT OF WATER | [1996/18] | Français: | PROCEDE ET APPAREIL DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE DE L'EAU | [1996/18] | Entrée dans la phase régionale | 21.12.1995 | Traduction produite | 20.12.1995 | Taxe nationale de base payée | 20.12.1994 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.12.1995 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.01.1995 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 21.12.1995 | Requête en examen déposée [1996/18] | 24.02.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.05.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.02.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 04.06.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.08.1999 | Taxe de délivrance payée | 24.08.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 02.09.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.06.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.06.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.06.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.06.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 01.12.1999 | BE | 01.12.1999 | ES | 01.12.1999 | FR | 01.12.1999 | IT | 01.12.1999 | [2008/05] |
Précédent [2006/14] | AT | 01.12.1999 | |
BE | 01.12.1999 | ||
ES | 01.12.1999 | ||
FR | 01.12.1999 | ||
Précédent [2002/26] | AT | 01.12.1999 | |
BE | 01.12.1999 | ||
ES | 01.12.1999 | ||
FR | 28.04.2000 | ||
Précédent [2001/09] | AT | 01.12.1999 | |
BE | 01.12.1999 | ||
FR | 28.04.2000 | ||
Précédent [2000/51] | AT | 01.12.1999 | |
BE | 01.12.1999 | ||
Précédent [2000/43] | BE | 01.12.1999 | Cité dans | Recherche internationale | [A]JP60166093 ; | [A]US4231863 (SUTPHIN ELDON M); | [YX]CH667080 (SANKI ENG CO LTD) | [Y] - TIBTECH, Volume 11, April 1993, MARK C.M. VAN LOOSDRECHT et al.: "Biofilm bioreactors for wastewater treatment", page 117 - page 121, see page 119, column 1, line 14 - line 17, page 120, column 1, line 17 - line 23. | [A] - PATENT ABSTRACT OF JAPAN, Vol. 10, No. 4, C-322; & JP,A,60 166 093 (EBARA INFILCO K.K.), 29 August 1985., & JP60166093 A 19850829 |