EP0707775 - APPAREIL DE FORMATION DE SIGNAUX VIDEO COMPRIMES A BALAYAGE NON ENTRELACE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1996/17] | PROCEDE DE FORMATION DE SIGNAUX VIDEO COMPRIMES A BALAYAGE NON ENTRELACE ET APPAREIL ASSOCIE | ||
[1998/35] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.07.1999 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.05.2012 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 06.06.2012 [2012/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés RCA Thomson Licensing Corporation 2 Independence Way Princeton, NJ 08540 / US | [1998/35] |
Précédent [1996/17] | Pour tous les Etats désignés RCA Thomson Licensing Corporation 2 Independence Way Princeton New Jersey 08540 / US | Inventeur(s) | 01 /
UZ, Kamil, Metin Apartment 201 1573 Vista Club Circle Santa Clara, CA 95054 / US | [1996/17] | Mandataire(s) | Wördemann, Hermes, et al Deutsche Thomson OHG European Patent Operations Karl-Wiechert-Allee 74 30625 Hannover / DE | [N/P] |
Précédent [1996/17] | Wördemann, Hermes, Dipl.-Ing., et al Deutsche Thomson-Brandt GmbH, Patent Dept., Göttinger Chaussee 76 D-30453 Hannover / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 94921317.7 | 17.06.1994 | [1996/17] | WO1994US06867 | Numéro de priorité, date | US19930088475 | 07.07.1993 Format original publié: US 88475 | [1996/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9502302 | Date: | 19.01.1995 | Langue: | EN | [1995/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0707775 | Date: | 24.04.1996 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.01.1995, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1996/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0707775 | Date: | 26.08.1998 | Langue: | EN | [1998/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.01.1995 | Classification | IPC: | H04N7/26, H04N7/46 | [1996/17] | CPC: |
H04N19/37 (EP,US);
H04N19/16 (KR);
H04N19/577 (EP,US);
H04N19/587 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT, NL, PT [1996/17] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR BEREITSTELLUNG VON KOMPRIMIERTEN BILDSIGNALEN OHNE ZEILENSPRUNG | [1998/35] | Anglais: | APPARATUS FOR PROVIDING COMPRESSED NON-INTERLACED SCANNED VIDEO SIGNAL | [1998/35] | Français: | APPAREIL DE FORMATION DE SIGNAUX VIDEO COMPRIMES A BALAYAGE NON ENTRELACE | [1998/35] |
Précédent [1996/17] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR VERSORGUNG VON KOMPRIMIERTEN BILDSIGNALEN OHNE ZEILENSPRUNG | ||
Précédent [1996/17] | METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING COMPRESSED NON-INTERLACED SCANNED VIDEO SIGNAL | ||
Précédent [1996/17] | PROCEDE DE FORMATION DE SIGNAUX VIDEO COMPRIMES A BALAYAGE NON ENTRELACE ET APPAREIL ASSOCIE | Entrée dans la phase régionale | 28.12.1995 | Taxe nationale de base payée | 28.12.1995 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.12.1995 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.01.1995 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 28.12.1995 | Requête en examen déposée [1996/17] | 13.11.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 27.02.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.05.1998 | Taxe de délivrance payée | 11.05.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 27.05.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1999/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.12.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.05.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.06.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [YA]US5144425 (JOSEPH KURIACOSE [US]) [Y] 1,2,5,6 * column 7, line 66 - column 8, line 11 * [A] 3,4,7-10; | [A]US5148272 (ACAMPORA ALFONSE A [US], et al) [A] 1-10 * column 9, line 25 - line 40 *; | [AY]EP0542195 (SONY CORP [JP]) [A] 1 * page 5, column 5, line 44 - column 6, line 15; figure 1 * [Y] 6; | [YA] - YANBIN YU ET AL., "Interlaced Video Coding with Field-Based Multiresolution Representation", SIGNAL PROCESSING: IMAGE COMMUNICATION, AMSTERDAM, NL, (19930201), vol. 5, no. 1/2, pages 185 - 198, XP000345620 [Y] 1,2,5,6 * page 189, column L, line 22 - column R, line 11; figure 4 * [A] 3,4,7-10 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0923-5965(93)90034-Q | [A] - A. PURI ET AL., "Video Coding with Motion-Compensated Interpolation for CD-ROM Applications", SIGNAL PROCESSING: IMAGE COMMUNICATION, AMSTERDAM, NL, (19900801), vol. 2, no. 2, pages 127 - 144, XP000243473 [A] 1-10 * paragraph [05.2]; figure 4E * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0923-5965(90)90016-B |