EP0761796 - MELANGE DE FONCTIONNEMENT POUR EQUIPEMENT DE REFRIGERATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.02.2003 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 30.01.2008 [2008/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Joint Stock Company "INERTEK" pl. Kurchatova, 1 Moscow 123182 / RU | [2002/10] |
Précédent [1997/11] | Pour tous les Etats désignés SOVMESTNOE PREDPRIYATIE "INERTEK" pl. Kurchatova, 1 Moscow 123182 / RU | Inventeur(s) | 01 /
BARABANOV, Valery Georgievich ul. Dimitrova, 4-1-408 S. Petersburg, 192239 / RU | 02 /
BELYAEV, Andrei Jurievich 3-Mikhalkovsky pr., 20-3-55 Moscow, 125239 / RU | 03 /
EGOROV, Sergei Dmitrievich pr. Shokalskogo, 61-1-98 Moscow, 129224 / RU | 04 /
KONDRATIEV, Jury Roaldovich pr. Melnikova, 10-85 Khimki-Moskovskaya obl., 129224 / RU | 05 /
KOROTEEV, Anatoly Sazonovich Ivovaya ul., 7-28 Moscow, 129329 / RU | 06 /
PONOMAREV-STEPNOI, Nikolai Nikolaevich ul. Maximova, 8-16 Moscow, 123098 / RU | 07 /
RUVINSKY, Genrikh Yakovlevich ul. Yakira, 17-87 Odessa, 270076 / UA | 08 /
KHMELNUK, Michail Georgievich ul. Leningradskaya, 31-1 Odessa, 270008 / UA | 09 /
CHIKUROV, Sergei Konstantinovich Petrovsko-Razumovsky pr., 5-74 Moscow, 125083 / RU | [1997/11] | Mandataire(s) | Rambelli, Paolo, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia 8 10152 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [1997/11] | Rambelli, Paolo, et al c/o JACOBACCI & PERANI S.p.A. Corso Regio Parco, 27 10152 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 94925653.1 | 15.08.1994 | [1997/11] | WO1994RU00191 | Numéro de priorité, date | RU19940015395 | 27.04.1994 Format original publié: RU 94015395 | [1997/11] | Langue de dépôt | RU | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9529210 | Date: | 02.11.1995 | Langue: | EN | [1995/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0761796 | Date: | 12.03.1997 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.11.1995, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0761796 | Date: | 17.04.2002 | Langue: | EN | [2002/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | RU | 02.11.1995 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.03.1997 | Classification | IPC: | C09K5/04 | [1997/11] | CPC: |
C09K5/045 (EP);
C09K2205/12 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [1997/11] | Titre | Allemand: | ARBEITSMISCHUNG FÜR KÜHLANLAGEN | [1997/11] | Anglais: | WORKING MIXTURE FOR REFRIGERATION MACHINERY | [1997/11] | Français: | MELANGE DE FONCTIONNEMENT POUR EQUIPEMENT DE REFRIGERATION | [1997/11] | Entrée dans la phase régionale | 25.11.1996 | Traduction produite | 15.11.1996 | Taxe nationale de base payée | 15.11.1996 | Taxe de recherche payée | 15.11.1996 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.11.1996 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.11.1995 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: RU | 25.11.1996 | Requête en examen déposée [1997/11] | 07.12.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.04.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.04.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 09.10.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.01.2002 | Taxe de délivrance payée | 09.01.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 20.01.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.11.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.07.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.08.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.09.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.02.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 19.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 01.09.1999 | 06   M06   Taxe payée le   20.09.1999 | 31.08.2000 | 07   M06   Taxe payée le   13.02.2001 | 01.09.2001 | 08   M06   Taxe payée le   19.09.2001 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 17.04.2002 | IT | 17.04.2002 | DE | 18.07.2002 | ES | 30.10.2002 | [2008/05] |
Précédent [2006/14] | FR | 17.04.2002 | |
DE | 18.07.2002 | ||
ES | 30.10.2002 | ||
Précédent [2004/04] | DE | 18.07.2002 | |
ES | 30.10.2002 | ||
FR | 10.01.2003 | ||
Précédent [2003/47] | DE | 18.07.2002 | |
FR | 10.01.2003 | ||
Précédent [2003/31] | DE | 18.07.2002 | Citations: | Recherche | [Y]JPH01139677 ; | [Y]JPH01139677 | [Y] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 89, no. 28, Database accession no. 89-202052, XP002027366 & JPH01139677 A 00000000 (ASAHI GLASS) [Y] 1-3 * abstract * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 013, no. 394, Database accession no. (C - 631), & JP01139677 A 00000000 (ASAHI GLASS) [Y] 1-3 * abstract * | Recherche internationale | [A]SU1090699 ; | [A]GB2247462 ; | [A]GB2228739 ; | [A]EP0381389 ; | [A]WO9315161 |