EP0722399 - SYSTEME DE FREINAGE ASSISTE A COMMANDE AUTOMATIQUE ET A RESERVE CONTROLEE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.04.1998 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.04.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 27.05.1998 [1998/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bosch Systemes de Freinage 126 rue de Stalingrad 93700 Drancy / FR | [1997/10] |
Précédent [1996/30] | Pour tous les Etats désignés ALLIEDSIGNAL EUROPE SERVICES TECHNIQUES 126 rue de Stalingrad 93700 Drancy / FR | Inventeur(s) | 01 /
CASTEL, Philippe 8, rue Monge F-75005 Paris / FR | 02 /
DOUILLET, Christian 5, rue Lavoisier F-92800 Puteaux / FR | 03 /
KERVAGORET, Gilbert 5, impasse Nobleterre F-95100 Argenteuil / FR | [1996/30] | Mandataire(s) | Bentz, Jean-Paul, et al BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE 126 rue de Stalingrad 93700 Drancy / FR | [N/P] |
Précédent [1997/10] | Bentz, Jean-Paul, et al BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE, 126 rue de Stalingrad 93700 Drancy / FR | ||
Précédent [1996/30] | Bentz, Jean-Paul AlliedSignal Europe Services Techniques Service Brevets 126, Rue de Stalingrad 93700 Drancy / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 94926966.6 | 08.09.1994 | [1996/30] | WO1994FR01059 | Numéro de priorité, date | FR19930012088 | 12.10.1993 Format original publié: FR 9312088 | [1996/30] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9510436 | Date: | 20.04.1995 | Langue: | FR | [1995/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0722399 | Date: | 24.07.1996 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 20.04.1995, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1996/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0722399 | Date: | 04.06.1997 | Langue: | FR | [1997/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.04.1995 | Classification | IPC: | B60T13/52 | [1996/30] | CPC: |
B60T13/72 (EP,US);
B60T13/52 (KR);
B60T15/027 (EP,US);
B60T7/12 (EP,US);
B60T8/3625 (EP,US);
B60T8/4854 (EP,US);
Y10T137/86919 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [1996/30] | Titre | Allemand: | BREMSKRAFTVERSTÄRKER MIT AUTOMATISCHER BETÄTIGUNG UND GEREGELTER RESERVE | [1996/30] | Anglais: | POWER-ASSISTED BRAKING SYSTEM WITH AUTOMATIC CONTROL AND CONTROLLED RESERVE | [1996/30] | Français: | SYSTEME DE FREINAGE ASSISTE A COMMANDE AUTOMATIQUE ET A RESERVE CONTROLEE | [1996/30] | Entrée dans la phase régionale | 10.07.1995 | Taxe nationale de base payée | 10.07.1995 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.07.1995 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.02.1995 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 10.07.1995 | Requête en examen déposée [1996/30] | 13.11.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 09.12.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.02.1997 | Taxe de délivrance payée | 07.02.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.03.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.09.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0347583 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1,2 * column 7, line 44 - column 8, line 3; figure 3 *; | [A]EP0435113 (LUCAS IND PLC [GB]) [A] 1,2 * column 6, line 4 - column 7, line 11; figures 2,3 *; | [A]DE3705333 (TOKICO LTD [JP]) [A] 1,2 * the whole document *; | [A]DE3605295 (TOKICO LTD [JP]) [A] 1,2 * the whole document * |