EP0726016 - SYSTEME ET PROCEDE PERMETTANT A DES DIFFUSEURS DE LOGICIELS SUR DISQUES DE CONTROLER LA DISTRIBUTION DES DISQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.10.2001 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 13.08.2008 [2008/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TIME WARNER ENTERTAINMENT CO., L.P. 4000 Warner Boulevard Burbank, CA 91522 / US | [1996/33] | Inventeur(s) | 01 /
LIEBERFARB, Warren, N. 15147 Mulholland Drive Los Angeles, CA 90077 / US | 02 /
COOKSON, Christopher, J. 7825 Torreyson Drive Los Angeles, CA 90046 / US | 03 /
OSTOVER, Lewis, S. 4021 Cumberland Avenue Los Angeles, CA 90027 / US | [1996/33] | Mandataire(s) | Hackett, Sean James, et al Marks & Clerk LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | [N/P] |
Précédent [2008/33] | Hackett, Sean James, et al Marks & Clerk Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | ||
Précédent [1999/51] | Hackett, Sean James, et al Alpha Tower, Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | ||
Précédent [1996/33] | Waldren, Robin Michael, et al MARKS & CLERK, 57-60 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3LS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 94931888.5 | 13.10.1994 | [1996/33] | WO1994US11824 | Numéro de priorité, date | US19930145979 | 29.10.1993 Format original publié: US 145979 | [1996/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9512283 | Date: | 04.05.1995 | Langue: | EN | [1995/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0726016 | Date: | 14.08.1996 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.05.1995, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1996/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0726016 | Date: | 20.12.2000 | Langue: | EN | [2000/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 04.05.1995 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.05.1997 | Classification | IPC: | H04N7/167, H04N5/46, H04L9/00 | [1996/33] | CPC: |
G11B23/282 (EP,US);
H04N7/167 (KR);
G11B19/02 (EP,US);
G11B20/00086 (EP,US);
G11B20/00094 (EP,US);
G11B20/00115 (EP,US);
G11B20/00123 (EP,US);
G11B20/00137 (EP,US);
G11B20/00144 (EP,US);
G11B20/00159 (EP,US);
G11B20/0021 (EP,US);
G11B20/00557 (EP,US);
G11B23/36 (EP,US);
G11B27/105 (EP,US);
G11B27/329 (EP,US);
H04L9/00 (KR);
H04N5/46 (EP,KR,US);
H04N7/0122 (EP,US);
H04N7/16 (EP,US);
H04N9/877 (EP,US);
A63F2300/206 (EP,US);
G11B2220/2562 (EP,US);
H04N21/47 (EP,US);
H04N21/4884 (EP,US);
H04N5/602 (EP,US);
H04N5/85 (EP,US);
H04N9/8042 (EP,US);
H04N9/8045 (EP,US);
H04N9/8063 (EP,US);
H04N9/8227 (EP,US);
H04N9/8233 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1996/33] | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN FÜR HERAUSGEBER VON DISKETTENPROGRAMMEN ZUR STEUERUNG DER DISKETTENVERTEILUNG | [1996/33] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR DISK SOFTWARE PUBLISHERS TO CONTROL DISK DISTRIBUTION | [1996/33] | Français: | SYSTEME ET PROCEDE PERMETTANT A DES DIFFUSEURS DE LOGICIELS SUR DISQUES DE CONTROLER LA DISTRIBUTION DES DISQUES | [1996/33] | Entrée dans la phase régionale | 19.04.1996 | Taxe nationale de base payée | 19.04.1996 | Taxe de recherche payée | 19.04.1996 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.04.1996 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.05.1995 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 19.04.1996 | Requête en examen déposée [1996/33] | 15.04.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.07.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.09.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 31.05.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 13.06.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.07.2000 | Taxe de délivrance payée | 31.07.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP99119890.4 / EP0975179 | EP99119891.2 / EP0977444 | Opposition(s) | 21.09.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.10.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.10.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.10.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.10.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [X]US5036537 (JEFFERS JOHN M [CA], et al); | [X]US5111160 (HERSHBERGER DAVID L [US]) | [X] - M. BROWN, Living Books, "Arthur's Teacher Trouble", (CD-ROM), August 1992, RANDOM HOUSE/BRODERBUND COMPANY (NOVATO, CA), Note Technical Notes for the Macintosh and for the MS-DOS Systems. |