EP0668469 - Procédé de combustion totalement non-stoechiométrique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.06.1998 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.06.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.07.1998 [1998/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PRAXAIR TECHNOLOGY, INC. 39 Old Ridgebury Road Danbury, CT 06810-5113 / US | [1995/34] | Inventeur(s) | 01 /
Kobayashi, Hisashi 170 Barger Street Putnam Valley, New York 10579 / US | [1995/34] | Mandataire(s) | Schwan, Gerhard Schwan Schwan Schorer Patentanwälte Bauerstrasse 22 80796 München / DE | [N/P] |
Précédent [1995/34] | Schwan, Gerhard, Dipl.-Ing. Elfenstrasse 32 D-81739 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95102189.8 | 16.02.1995 | [1995/34] | Numéro de priorité, date | US19940197991 | 17.02.1994 Format original publié: US 197991 | [1995/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0668469 | Date: | 23.08.1995 | Langue: | EN | [1995/34] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0668469 | Date: | 24.04.1996 | [1996/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0668469 | Date: | 30.07.1997 | Langue: | EN | [1997/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.03.1996 | Classification | IPC: | F23C6/00, F23L7/00 | [1995/34] | CPC: |
F23C6/045 (EP,US);
F23D11/00 (KR);
F23C2201/102 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, ES, FR, IT, NL [1997/11] |
Précédent [1995/34] | BE, DE, ES, FR, IT, NL, PT | Titre | Allemand: | Super-Nichtstöchiametrisches Verbrennungsverfahren | [1995/34] | Anglais: | Super off-stoichiometric combustion method | [1995/34] | Français: | Procédé de combustion totalement non-stoechiométrique | [1995/34] | Procédure d'examen | 21.06.1996 | Requête en examen déposée [1996/34] | 20.12.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 23.01.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.03.1997 | Taxe de délivrance payée | 03.03.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.05.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.01.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JPS5995309 ; | [A]JPS62280507 ; | [A]JPS58129105 ; | [A]JPS5824706 ; | [A]US4511325 (VOORHEIS TEMPLE S [US]) [A] 1 * figures 1,2; claim 1 *; | [A]EP0385499 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD [JP]) [A] 1 * figure 1; claim 1 *; | [Y]US5242296 (TUSON GEOFFREY B [US], et al) [Y] 1-9 * the whole document * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19840921), vol. 008, no. 207, Database accession no. (M - 327), & JP59095309 A 19840601 (BABCOCK HITACHI KK) [Y] 1-9 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19880518), vol. 012, no. 164, Database accession no. (M - 698), & JP62280507 A 19871205 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD;OTHERS: 01) [A] 1-4 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19831028), vol. 007, no. 244, Database accession no. (M - 252), & JP58129105 A 19830802 (MITSUBISHI JUKOGYO KK) [A] 1 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19830430), vol. 007, no. 102, Database accession no. (M - 211), & JP58024706 A 19830214 (KOBE SEIKOSHO KK) [A] 1 * abstract * |