EP0671524 - Marquise [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 05.02.1999 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.02.1999 | Demande réputée retirée | publié le 24.03.1999 [1999/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Technolizenz Establishment Letzanaweg 25-27 9495 Triesen / LI | [N/P] |
Précédent [1995/37] | Pour tous les Etats désignés Technolizenz Establishment Letzanaweg 25-27 FL-9495 Triesen / LI | Inventeur(s) | 01 /
* * * | [1995/37] | Mandataire(s) | Rosenich, Paul, et al Patentbüro Büchel & Partner AG, Letzanaweg 25-27 9495 Triesen / LI | [N/P] |
Précédent [1995/44] | Rosenich, Paul, Dipl.-Ing., et al Patentbüro Büchel & Partner AG, Letzanaweg 25-27 FL-9495 Triesen / LI | ||
Précédent [1995/37] | Rosenich, Paul, Dipl.-Ing. Patentbüro Büchel & Partner AG Letzanaweg 25-27 FL-9495 Triesen / LI | Numéro de la demande, date de dépôt | 95103394.3 | 09.03.1995 | [1995/37] | Numéro de priorité, date | CH19940000700 | 09.03.1994 Format original publié: CH 70094 | [1995/37] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0671524 | Date: | 13.09.1995 | Langue: | DE | [1995/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.06.1995 | Classification | IPC: | E04F10/06 | [1995/37] | CPC: |
E04F10/0662 (EP);
E04F10/0618 (EP);
E04F10/0674 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, NL, SE [1995/37] | Etats autorisant lextension | SI | 10.04.1995 | Titre | Allemand: | Markise | [1995/37] | Anglais: | Florentine blind | [1995/37] | Français: | Marquise | [1995/37] | Procédure dexamen | 11.03.1996 | Requête en examen déposée [1996/19] | 23.04.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.09.1998 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1999/12] | 13.10.1998 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1999/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.03.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.1998 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0576829 (MHZ SONNENSCHUTZTECHNIK) [A] 1,6,7 * column 2, line 45 - column 8, line 58; figures 1,2 *; | [A]US5232036 (BRUTSAERT) [A] 1-6 * figure 5 *; | [DA]EP0500030 (SCAFFIDI) [DA] 1,6,7 * column 2, line 48 - column 4, line 50; figures 1-4 *; | [DA]WO9214009 (LOHAUSEN) [DA] 1,6,8 * page 2, line 22 - page 7, line 25; figures 1,2 * |