Etats contractants désignés | AT | | BE | | CH | | DE | | DK | | ES | | FR | | GB | | GR | | IT | | LI | | NL | | SE | | Procédure dexamen | 13.10.1998 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[1999/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.03.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.1998 | 04   M06  
Pas encore payé | Données INPADOC Tooltip | LOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de lévénement: | 13.09.1995 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI NL SE | | Date de lévénement: | 08.05.1996 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19960311 | | Date de lévénement: | 10.06.1998 | | Description de lévénement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 19980423 | | Date de lévénement: | 24.03.1999 | | Description de lévénement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 19980904 | | Date de lévénement: | 13.09.1995 | | Description de lévénement: | REQUESTED EXTENSION STATES OF THE EUROPEAN PATENT HAVE CHANGED | Free Format Text: | SI PAYMENT 950410 | | Date de lévénement: | 28.07.1995 | | Description de lévénement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de lévénement: | 05.02.1999 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |