EP0675545 - Thyristor à grille isolée [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.08.1998 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.08.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 23.09.1998 [1998/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FUJI ELECTRIC CO. LTD. 1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku Kawasaki 210 / JP | [1995/40] | Inventeur(s) | 01 /
Iwamuro, Noriyuki c/o Fuji Electric Co., Ltd., 1-1 Tanabeshinden Kawasaki-ku, Kawasaki 210 / JP | [1995/40] | Mandataire(s) | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [1995/40] | Hoffmann, Eckart, Dipl.-Ing. Patentanwalt, Bahnhofstrasse 103 D-82166 Gräfelfing / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95104741.4 | 30.03.1995 | [1995/40] | Numéro de priorité, date | JP19940064293 | 01.04.1994 Format original publié: JP 6429394 | JP19940136766 | 20.06.1994 Format original publié: JP 13676694 | JP19950005348 | 18.01.1995 Format original publié: JP 534895 | [1995/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0675545 | Date: | 04.10.1995 | Langue: | EN | [1995/40] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0675545 | Date: | 10.07.1996 | [1996/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0675545 | Date: | 01.10.1997 | Langue: | EN | [1997/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.05.1996 | Classification | IPC: | H01L29/745, H01L29/74, H01L29/749 | [1996/27] | CPC: |
H01L29/749 (EP,US);
H01L29/7408 (EP,US);
H01L29/7455 (EP,US)
|
Précédent IPC [1995/40] | H01L29/745 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1995/40] | Titre | Allemand: | Thyristor mit isoliertem Gate | [1995/40] | Anglais: | Insulated gate thyristor | [1995/40] | Français: | Thyristor à grille isolée | [1995/40] | Procédure d'examen | 05.07.1996 | Requête en examen déposée [1996/36] | 25.02.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 08.04.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.07.1997 | Taxe de délivrance payée | 10.07.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 02.07.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.03.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPH06380572 ; | [A]DE3902300 (TOSHIBA KAWASAKI KK [JP]) [A] 1-6 * abstract *; | [A]EP0389862 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-6 * column A; figure - *; | [A] - M.S.SHEKAR ET AL., "An Emitter Switched Thyristor with Base resistance Control", IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, NEW YORK US, (199306), vol. 14, no. 6, pages 280 - 282, XP000417077 [A] 1-6 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/55.215198 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19880825), vol. 12, no. 314, Database accession no. (E - 649), & JP6380572 A 19880411 (FUJI ELECTRIC CO LTD) [A] 1-6 * abstract * |