Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
24.01.1997 | Retrait de la demande | publié le 12.03.1997 [1997/11] |
08.11.1996 | Rapport d'examen ou réponse | |
02.08.1996 | Premier rapport d'examen | |
31.07.1996 | Rapport d'examen ou réponse | |
12.04.1996 | Requête en examen présentée | publié le 29.05.1996 [1996/22] |
15.09.1995 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 02.11.1995 [1995/44] |