EP0680028 - Système de contrôle de trafic pour diriger des véhicules passant en alternance sur une voie pour éviter un chantier routier [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1995/44] | Système pour feux de signalisation routière pour passage sur un côté | ||
[1999/43] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.04.2001 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 30.01.2008 [2008/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nihon Samicon Co. Ltd. 1-8-23 Bentenbashi-Dori Niigata-shi Niigata-ken / JP | [N/P] |
Précédent [1995/44] | Pour tous les Etats désignés Nihon Samicon Co. Ltd. 1-8-23 Bentenbashi-Dori Niigata-shi, Niigata-ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Nomura, Toshimitsu, c/o Nihon Samicon Co. Ltd. 1-8-23 Bentenbashi-Dori Niigata-shi, Niigata-ken / JP | 02 /
Sato, Akira, c/o Nihon Samicon Co. Ltd. 1-8-23 Bentenbashi-Dori Niigata-shi, Niigata-ken / JP | 03 /
Ishizaki, Minoru, c/o Nihon Samicon Co. Ltd. 1-8-23 Bentenbashi-Dori Niigata-shi, Niigata-ken / JP | 04 /
Takeda, Kaoru 1-5-7 Nakajima, Igarashi Niigata-shi, Niigata-ken / JP | 05 /
Yasui, Kazuhiko, c/o Japan Univ., Faculty of Science and Eng., 7-24-1 Narashino-Dai Funabashi-shi, Chiba-ken / JP | [1995/44] | Mandataire(s) | Viering, Jentschura & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Grillparzerstrasse 14 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [1996/35] | Viering, Jentschura & Partner Postfach 22 14 43 80504 München / DE | ||
Précédent [1995/44] | Patentanwälte Viering, Jentschura & Partner Postfach 22 14 43 D-80504 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95106219.9 | 25.04.1995 | [1995/44] | Numéro de priorité, date | JP19940091775 | 28.04.1994 Format original publié: JP 9177594 | JP19940255551 | 20.10.1994 Format original publié: JP 25555194 | [1995/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0680028 | Date: | 02.11.1995 | Langue: | EN | [1995/44] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0680028 | Date: | 09.04.1997 | [1997/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0680028 | Date: | 28.06.2000 | Langue: | EN | [2000/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.02.1997 | Classification | IPC: | G08G1/07, G08G1/08 | [1997/14] | CPC: |
G08G1/07 (EP,US);
G08G1/08 (EP,US)
|
Précédent IPC [1995/44] | G08G1/07 | Etats contractants désignés | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI [1995/44] | Titre | Allemand: | Verkehrssteuersystem zum Leiten der abwechselnden einseitigen Durchfahrt von Fahrzeugen an einer Strassenbaustelle | [1999/43] | Anglais: | Traffic control system for directing alternating one-way passing of vehicles around a road-work site section | [1999/43] | Français: | Système de contrôle de trafic pour diriger des véhicules passant en alternance sur une voie pour éviter un chantier routier | [1999/43] |
Précédent [1995/44] | Verkehrssignalgeberanlage für einseitige Durchfahrt | ||
Précédent [1995/44] | A system for traffic signals for one-side passing | ||
Précédent [1995/44] | Système pour feux de signalisation routière pour passage sur un côté | Procédure d'examen | 26.05.1997 | Requête en examen déposée [1997/31] | 29.04.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.08.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.10.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 24.11.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.02.2000 | Taxe de délivrance payée | 24.02.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.03.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.04.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.04.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.04.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.04.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 28.06.2000 | CH | 28.06.2000 | FR | 28.06.2000 | IT | 28.06.2000 | LI | 28.06.2000 | DE | 29.09.2000 | [2008/05] |
Précédent [2006/14] | AT | 28.06.2000 | |
CH | 28.06.2000 | ||
FR | 28.06.2000 | ||
LI | 28.06.2000 | ||
DE | 29.09.2000 | ||
Précédent [2002/13] | AT | 28.06.2000 | |
CH | 28.06.2000 | ||
LI | 28.06.2000 | ||
DE | 29.09.2000 | ||
FR | 24.11.2000 | ||
Précédent [2002/02] | AT | 28.06.2000 | |
CH | 28.06.2000 | ||
LI | 28.06.2000 | ||
FR | 24.11.2000 | ||
Précédent [2001/24] | AT | 28.06.2000 | |
FR | 24.11.2000 | ||
Précédent [2001/11] | AT | 28.06.2000 | Citations: | Recherche | [A]FR2359451 (STEIN HERMANN [DE]) [A] 1-10 * page 21, line 37 - page 24, line 8; figure 12 *; | [A]EP0086420 (FABEMA FUNKAMPELDIENST MANFRED [DE]) [A] 1-10* the whole document *; | [A]EP0564062 (TEWICON ELEKTRONISCHE STEUERUN [DE]) [A] 1-10 * the whole document * |