EP0688547 - Prothèse mammaire pour femmes avec un sein amputé et sa procédé de fabrication [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.01.2001 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.01.2001 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 21.02.2001 [2001/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés F + E Gesellschaft für Bekleidungsinnovation mbH & Co. KG Grafenstrasse 23 83098 Brannenburg / DE | [N/P] |
Précédent [1998/25] | Pour tous les Etats désignés F + E Gesellschaft für Bekleidungsinnovation mbH & Co. KG Grafenstrasse 23 83098 Brannenburg / DE | ||
Précédent [1995/52] | Pour tous les Etats désignés Dr. HELBIG GmbH & Co. ORTHOPÄDISCHE PRODUKTE KG Grafenstrasse 23 D-83098 Brannenburg / DE | Inventeur(s) | 01 /
Weber-Unger, Georg Pienzenauer Strasse 15 A-6330 Kufstein / AT | 02 /
Volk, Stephan Auf der Grün 2 D-83714 Miesbach / DE | [1995/52] | Mandataire(s) | Haug, Dietmar, et al Andrae Westendorp Patentanwälte Partnerschaft Balanstrasse 55 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [1995/52] | Haug, Dietmar, et al Patentanwälte Andrae, Flach, Haug, Kneissl Balanstrasse 55 D-81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95109362.4 | 16.06.1995 | [1995/52] | Numéro de priorité, date | DE19944421516 | 20.06.1994 Format original publié: DE 4421516 | [1995/52] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0688547 | Date: | 27.12.1995 | Langue: | DE | [1995/52] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0688547 | Date: | 17.07.1996 | [1996/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0688547 | Date: | 08.03.2000 | Langue: | DE | [2000/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.05.1996 | Classification | IPC: | A61F2/52 | [1995/52] | CPC: |
A61F2/52 (EP,US);
B29C43/021 (EP,US);
B29C43/206 (EP,US);
A61F2002/30448 (EP,US);
A61F2002/30451 (EP,US);
A61F2002/5007 (EP,US);
A61F2002/5055 (EP,US);
A61F2002/7881 (EP,US);
A61F2220/005 (EP,US);
A61F2220/0058 (EP,US);
B29C35/02 (EP,US);
B29K2083/00 (EP,US);
Y10T156/108 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IE, IT, LI, NL [1995/52] | Titre | Allemand: | Brustprothese für brustamputierte Frauen und Verfahren zu ihrer Herstellung | [1995/52] | Anglais: | Mammary prosthesis for women having an amputated breast and method for manufacturing the same | [1995/52] | Français: | Prothèse mammaire pour femmes avec un sein amputé et sa procédé de fabrication | [1995/52] | Procédure d'examen | 07.08.1996 | Requête en examen déposée [1996/40] | 15.07.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 30.08.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.11.1999 | Taxe de délivrance payée | 26.11.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.12.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.06.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.06.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.06.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB484367 (MADELON LOUDEN) [A] 1,8 * page 1, line 68 - page 2, line 39; figure - *; | [A]DE2827076 (HELBIG & CO) [A] 1,3,7,8,11,15 * page 9, paragraph 2 - page 11, paragraph 2; figure - *; | [DA]DE8701925U (ANITA SPEZIALMIEDERFABRIK DR. HELBIG GMBH ET AL.) [DA] 1,8,11 * page 5, line 15 - page 6, line 17; figure . *; | [A]WO8905615 (GREENBERG BERT [US]) [A] 1,5,6 * page 5, line 8 - line 26; figure 2 *; | [PA]WO9424964 (AMOENA MED ORTHOPAEDIE TECH [DE], et al) [PA] 1,7,11* the whole document * | par le demandeur | DE2827077 | US4795464 |