EP0692681 - Commande à distance pour un écoulement modulé d'un bruleur à gaz et sa soupape [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.02.1997 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.02.1997 | Demande réputée retirée | publié le 09.04.1997 [1997/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Eaton Corporation Eaton Center, 1111 Superior Avenue Cleveland, Ohio 44114-2584 / US | [N/P] |
Précédent [1996/03] | Pour tous les Etats désignés EATON CORPORATION Eaton Center, 1111 Superior Avenue Cleveland, Ohio 44114-2584 / US | Inventeur(s) | 01 /
King, Todd Leslie 1508 Galaxy Court Cedarburg, Wisconsin 53012 / US | 02 /
Mading, James Emmett W239 N6616 Maple Avenue Sussex, Wisconsin 53089 / US | 03 /
Piber, Earl Thomas 803 Byron Drive Osconomowoc, Wisconsin 53066 / US | [1996/03] | Mandataire(s) | Rüger, Rudolf, et al Rüger & Barthelt & Abel Postfach 348 73704 Esslingen / DE | [N/P] |
Précédent [1996/03] | Rüger, Rudolf, Dr.-Ing., et al Rüger & Barthelt & Abel, Postfach 348 D-73704 Esslingen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95110518.8 | 06.07.1995 | [1996/03] | Numéro de priorité, date | US19940274319 | 13.07.1994 Format original publié: US 274319 | [1996/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0692681 | Date: | 17.01.1996 | Langue: | EN | [1996/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.10.1995 | Classification | IPC: | F23N1/00, F16K3/24, F16K31/06 | [1996/03] | CPC: |
F16K31/0655 (EP,US);
F16K3/24 (EP,US);
F16K3/34 (EP,US);
F23N1/005 (EP,US);
F23N2227/36 (EP,US);
F23N2235/14 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [1996/03] | Titre | Allemand: | Fernsteuerung für einen modulierten Strom eines Gasbrenners und Ventil dafür | [1996/03] | Anglais: | Remotely controlling modulated flow to a fuel gas burner and valve therefor | [1996/03] | Français: | Commande à distance pour un écoulement modulé d'un bruleur à gaz et sa soupape | [1996/03] | Dossier détruit : | 13.09.2003 | Procédure dexamen | 18.07.1996 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1997/15] | 11.11.1996 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1997/15] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]FR1308653 (HEITZMANN) [X] 17,18,20,21 * the whole document * [A] 1,9,14; | [A]JPS56131872 ; | [A]FR2347619 (STEEL RADIATORS LTD [GB]) [A] 1,9,14,17 * the whole document *; | [A]US2516825 (HEJDUK ARTHUR A, et al) [A] 1,9,14,17 * figure - *; | [A]US4108134 (MALEC JERRY P) [A] 1,9,14,25 * figure - *; | [A]DE803323 (BOHN & KAEHLER MOTOREN UND MAS) [A] 1,9,14,17 * figure - *; | [A]JPS62284122 ; | [A]DE9107562U (ROSS EUROPA) [A] 1,9,14,17 * figure - *; | [A]EP0048440 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [A] 1,9,14,17 * figure 4 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19820121), vol. 006, no. 010, Database accession no. (M - 107), & JP56131872 A 19811015 (CKD CONTROLS LTD) [A] 1,9,14,17 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19880520), vol. 012, no. 169, Database accession no. (M - 699), & JP62284122 A 19871210 (RINNAI CORP) [A] 1,9,14,17 * abstract * |