EP0695985 - Certificats d'entrée [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.10.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.10.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 10.12.2003 [2003/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MICROSOFT CORPORATION One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | [N/P] |
Précédent [1996/06] | Pour tous les Etats désignés MICROSOFT CORPORATION One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | Inventeur(s) | 01 /
Misra, Pradyumna K. 25735 S.E. 32nd Place Issaquah, Washington 98027 / US | 02 /
Miller, Arnold S. 12806 S.E. 22nd Place Bellevue, Washington 98005 / US | 03 /
Ward, Richard B. 7518 Bagley Avenue North Seattle, Washington 98103-4964 / US | [1996/06] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [1996/06] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 D-80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95111261.4 | 18.07.1995 | [1996/06] | Numéro de priorité, date | US19940277144 | 18.07.1994 Format original publié: US 277144 | [1996/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0695985 | Date: | 07.02.1996 | [1996/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0695985 | Date: | 18.12.2002 | Langue: | EN | [2002/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.12.1995 | Classification | IPC: | G06F1/00 | [1996/06] | CPC: |
G06F21/33 (EP,US);
G06F21/6236 (EP,US);
G06Q20/3821 (EP,US);
H04L63/0823 (EP,US);
H04L63/12 (EP,US);
H04L63/0428 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1996/06] | Titre | Allemand: | Anmeldungszertifikate | [1996/06] | Anglais: | Logon certificates | [1996/06] | Français: | Certificats d'entrée | [1996/06] | Procédure d'examen | 06.08.1996 | Requête en examen déposée [1996/40] | 15.11.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 25.05.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.03.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 04.07.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.10.2002 | Taxe de délivrance payée | 04.10.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.09.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.06.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.06.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.07.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 03.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 12.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]GB2238636 (SUN MICROSYSTEMS INC [US]) [X] 1,2,7,9,27 * page 7, line 10 - page 9, line 14 * [Y] 5,8,28; | [Y]EP0421409 (IBM [US]) [Y] 5,12,21 * the whole document *; | [Y]US5224163 (GASSER MORRIE [US], et al) [Y] 8,26,28,31 * column 3, line 7 - line 48 * * column 6, line 34 - column 8, line 59 * | [XY] - S.MUFTIC ET AL, "Security Architecture for Distributed Systems", COMPUTER COMMUNICATIONS, OXFORD, GB;, (199407), vol. 17, no. 7, doi:doi:10.1016/0140-3664(94)90104-X, pages 492 - 500, XP000447007 [X] 10,14,15,17,18,29,32,33 * the whole document * [Y] 12,21,26,31 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0140-3664(94)90104-X |