EP0699666 - Hétérocyclyl-benzoylguanidines. [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1996/10] | Benzoylguanidines, heterocyclyques substitués | ||
[1998/20] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.11.1999 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.11.1999 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 29.12.1999 [1999/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt / DE | [N/P] |
Précédent [1999/01] | Pour tous les Etats désignés MERCK PATENT GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt / DE | ||
Précédent [1996/10] | Pour tous les Etats désignés MERCK PATENT GmbH Frankfurter Strasse 250 D-64293 Darmstadt / DE | Inventeur(s) | 01 /
Gericke, Rolf, Dr. Mozartstrasse 19 D-64342 Seeheim-Jugenheim / DE | 02 /
Dorsch, Dieter, Dr. Königsberger Strasse 171 D-64372 Ober-Ramstadt / DE | 03 /
Baumgarth, Manfred, Dr. Sachsenstrasse 53 D-64297 Darmstadt / DE | 04 /
Minck, Klaus-Otto, Dr. Büchestrasse 8 D-64372 Ober Ramstadt / DE | 05 /
Beier, Norbert, Dr. Georgenhäuser Strasse 19 D-64354 Reinheim / DE | [1996/10] | Numéro de la demande, date de dépôt | 95113307.3 | 24.08.1995 | [1996/10] | Numéro de priorité, date | DE19944430861 | 31.08.1994 Format original publié: DE 4430861 | [1996/10] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0699666 | Date: | 06.03.1996 | Langue: | DE | [1996/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0699666 | Date: | 07.01.1999 | Langue: | DE | [1999/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.01.1996 | Classification | IPC: | C07D233/60, C07D213/56, C07D213/68, C07D295/155, C07D211/58, C07D211/42, C07D207/327, C07D235/18, C07D307/54, A61K31/415, A61K31/44 | [1996/10] | CPC: |
C07D295/155 (EP,US);
C07D213/68 (EP,KR,US);
A61P43/00 (EP);
A61P9/00 (EP);
A61P9/06 (EP);
A61P9/10 (EP);
C07D211/42 (EP,US);
C07D211/44 (KR);
C07D211/58 (EP,US);
C07D213/56 (EP,US);
C07D231/12 (EP,US);
C07D233/56 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1996/10] | Titre | Allemand: | Heterocyclyl-benzoylguanidine | [1996/10] | Anglais: | Heterocyclic substituted benzoylguanidine | [1996/10] | Français: | Hétérocyclyl-benzoylguanidines. | [1998/20] |
Précédent [1996/10] | Benzoylguanidines, heterocyclyques substitués | Procédure d'examen | 06.08.1996 | Requête en examen déposée [1996/40] | 12.06.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.09.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.01.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.02.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.04.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 09.07.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.09.1998 | Taxe de délivrance payée | 15.09.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.10.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1999/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.08.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.08.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [DY]EP0416499 (HOECHST AG [DE]) [DY] 1-8* column W *; | [Y]EP0556673 (HOECHST AG [DE]) [Y] 1-8 * siehe Seite 6, Zeile 50 und Seite 7, Zeile 15, und Beispielen 8,12,15,18 *; | [Y]EP0556674 (HOECHST AG [DE]) [Y] 1-8 * the whole document *; | [PXY]EP0640588 (HOECHST AG [DE]) [PX] 1,3-8 * siehe Beispiel 15 * * column W * [PY] 1-8; | [PXY]EP0667341 (MERCK PATENT GMBH [DE]) [PX] 1,3-8 * siehe Beispiel 10 * * the whole document * [PY] 1-8 | [A] - R. KRANZHÖFER, "Suppression of Neointimal Thickening and smooth muscle cell proliferation", CIRC. RES., vol. 73, no. 2, pages 264 - 268 [A] 1-8 |