EP0701880 - Manipulateur, notamment pour orienter des pièces, des outils ou similaires [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.02.2000 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.12.2000 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 14.02.2001 [2001/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SASIB TOBACCO S.p.A. Via di Corticella 87/89 40128 Bologna / IT | [1998/20] |
Précédent [1996/12] | Pour tous les Etats désignés SASIB S.p.A. Via di Corticella, 87/89 I-40128 Bologna / IT | Inventeur(s) | 01 /
Spada, Walter Via Porrettana Nord 43 I-40043 Marzabotto, Bologna / IT | 02 /
Isani, Gianfranco Via Martiri d'Italia I-10014 Caluso, Torino / IT | [1996/12] | Mandataire(s) | Porsia, Bruno, et al c/o Succ. Ing. Fischetti & Weber Via Caffaro 3/2 16124 Genova / IT | [N/P] |
Précédent [1996/12] | Porsia, Bruno, et al c/o Succ. Ing. Fischetti & Weber Via Caffaro 3/2 I-16124 Genova / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 95113746.2 | 01.09.1995 | [1996/12] | Numéro de priorité, date | IT1994GE00104 | 16.09.1994 Format original publié: IT GE940104 | [1996/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0701880 | Date: | 20.03.1996 | Langue: | EN | [1996/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0701880 | Date: | 07.04.1999 | Langue: | EN | [1999/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.11.1995 | Classification | IPC: | B23Q1/54 | [1996/12] | CPC: |
B23Q1/54 (EP,US);
Y10S483/902 (EP,US);
Y10T29/5155 (EP,US);
Y10T483/1705 (EP,US);
Y10T483/1743 (EP,US);
Y10T483/1781 (EP,US);
Y10T82/16704 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1996/12] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Handhabung, insbesondere von Werkstücken, Werkzeugen oder dergleichen | [1999/14] | Anglais: | Manipulating device for handling in particular for orientating workpieces, tools or the like | [1996/12] | Français: | Manipulateur, notamment pour orienter des pièces, des outils ou similaires | [1996/12] |
Précédent [1996/12] | Vorrichtung zum Handhabung, insbesondere von Werkstücken, Werkzeugen oder dergleichen | Procédure d'examen | 28.02.1996 | Requête en examen déposée [1996/17] | 03.04.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.06.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.07.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 08.10.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.11.1998 | Taxe de délivrance payée | 16.11.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.01.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.07.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.07.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GB | 01.09.1999 | [2001/07] | Citations: | Recherche | [A]JPS55125958 ; | [X]DE1552649 (OERLIKON ELEKTRODENFABRIK EISE) [X] 1-4 * claim 5 *; | [XY]EP0068952 (CEF CENTRE ETD FRAISAGE [FR]) [X] 1-4,8 * claim 1 * [Y] 5,6; | [Y]SU1380915 (SP K BYURO ALMAZNO RASTOCH [SU]) [Y] 5,6 * column 2, lines 5-17; figure 3 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19801205), vol. 4, no. 176, Database accession no. (M - 45)<658>, & JP55125958 A 19800929 (HONDA) [A] 1 * abstract * |