EP0702084 - Rétrovirus recombinants [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 22.05.2009 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.06.2009 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 22.07.2009 [2009/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Oxford Biomedica (UK) Ltd Medawar Center Robert Robinson Avenue Oxford Science Park Oxford, OX4 4GA / GB | [2006/09] |
Précédent [1997/43] | Pour tous les Etats désignés CHIRON CORPORATION 4560 Horton Street Emeryville, California 94608 / US | ||
Précédent [1996/23] | Pour tous les Etats désignés CHIRON VIAGENE, INC. 4560 Horton Street Emeryville, California 94608 / US | ||
Précédent [1996/12] | Pour tous les Etats désignés VIAGENE, INC. 11055 Roselle Street San Diego, California 92121 / US | Inventeur(s) | 01 /
Gruber, Harry E. 13083 Maritime Place San Diego, California 92130 / US | 02 /
Jolly, Douglas J. 277 Hillcrest Drive Leucadia, California 92024 / US | 03 /
Respess, James G. 4966 Lamont Street San Diego, California 92109 / US | 04 /
Laikino, Paul K. 12433 Caminito Mira Del Mar San Diego, California 92130 / US | [1996/15] | Mandataire(s) | Mallalieu, Catherine Louise, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Précédent [2004/48] | Mallalieu, Catherine Louise, et al D. Young & Co. 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | ||
Précédent [2003/02] | Hallybone, Huw George, et al Carpmaels and Ransford, 43 Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | ||
Précédent [1997/09] | Goldin, Douglas Michael, et al J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | ||
Précédent [1996/15] | Brasnett, Adrian Hugh, et al J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | ||
Précédent [1996/12] | Gowshall, Jonathan Vallance FORRESTER & BOEHMERT Franz-Joseph-Strasse 38 D-80801 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95115441.8 | 21.03.1989 | [1996/12] | Numéro de priorité, date | US19880170515 | 21.03.1988 Format original publié: US 170515 | [1996/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0702084 | Date: | 20.03.1996 | Langue: | EN | [1996/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0702084 | Date: | 22.12.1999 | Langue: | EN | [1999/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.01.1996 | Classification | IPC: | C12N15/86, C12N9/50, C12N15/11, C12N9/12, C07K14/73 | [1996/12] | CPC: |
C12N15/86 (EP);
A61K38/2013 (EP);
A61K38/217 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P3/08 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P31/12 (EP);
A61P31/18 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61P37/02 (EP);
A61P9/00 (EP);
C07K14/005 (EP);
C07K14/70514 (EP);
C12N7/00 (EP);
C12Q1/02 (EP);
A01K2217/05 (EP);
A61K2039/5256 (EP);
A61K2039/53 (EP);
A61K2039/57 (EP);
A61K38/00 (EP);
A61K48/00 (EP);
C12N2740/10043 (EP);
C12N2740/13022 (EP);
C12N2740/16022 (EP);
C12N2740/16023 (EP);
C12N2740/16043 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1996/12] | Titre | Allemand: | Rekombinante Retroviren | [1996/12] | Anglais: | Recombinant retroviruses | [1996/12] | Français: | Rétrovirus recombinants | [1996/12] | Procédure d'examen | 29.09.1995 | Requête en examen déposée [1996/12] | 22.01.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.09.1997 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 12.11.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.04.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.08.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.02.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 25.03.1999 | Observations des tiers | 10.06.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 28.06.1999 | Observations des tiers | 27.08.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.09.1999 | Taxe de délivrance payée | 06.09.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP89105059.3 / EP0334301 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
20.09.2000
08.12.2004
WITHDRAWN Fielding, Michael Terry Upham Street, Lower Upham Hampshire, SO32 1JA / GB Mandataire de l'opposant White, Martin Paul Marks & Clerk LLP Commonwealth House 1-19 New Oxford Street London WC1A 1LW / GB | 02
21.09.2000
20.11.2000
ADMISSIBLE COHEN, Jacques 139, rue de Courlancy 51100 REIMS / FR Mandataire de l'opposant Becker, Philippe Cabinet Becker & Associés 25 Rue Louis Le Grand 75002 Paris / FR | 03
22.09.2000
20.10.2000
ADMISSIBLE Novartis AG 4002 Basel / CH Mandataire de l'opposant Kassow, Anders Novartis Pharma AG Patent Department 4002 Basel / CH | [N/P] |
Précédent [2008/39] | |||
Opposant(s) | 01
20.09.2000
08.12.2004
WITHDRAWN Fielding, Michael Terry Upham Street, Lower Upham Hampshire, SO32 1JA / GB Mandataire de l'opposant White, Martin Paul Lloyd Wise, Tregear & Co. Commonwealth House 1-19 New Oxford Street London WC1A 1LW / GB | ||
02
21.09.2000
20.11.2000
ADMISSIBLE COHEN, Jacques 139, rue de Courlancy 51100 REIMS / FR Mandataire de l'opposant Becker, Philippe Cabinet Becker & Associés 25, rue Louis Le Grand 75002 Paris / FR | |||
03
22.09.2000
20.10.2000
ADMISSIBLE Novartis AG 4002 Basel / CH Mandataire de l'opposant Kassow, Anders Novartis Pharma AG Patent Department 4002 Basel / CH | |||
Précédent [2008/36] | |||
Opposant(s) | 01
20.09.2000
08.12.2004
WITHDRAWN Fielding, Michael Terry Upham Street, Lower Upham Hampshire, SO32 1JA / GB Mandataire de l'opposant White, Martin Paul Lloyd Wise, Tregear & Co. Commonwealth House 1-19 New Oxford Street London WC1A 1LW / GB | ||
02
21.09.2000
20.11.2000
ADMISSIBLE COHEN, Jacques 139, rue de Courlancy 51100 REIMS / FR Mandataire de l'opposant Becker, Philippe Cabinet Becker & Associés 35, rue des Mathurins 75008 Paris / FR | |||
03
22.09.2000
20.10.2000
ADMISSIBLE Novartis AG 4002 Basel / CH Mandataire de l'opposant Kassow, Anders Novartis Pharma AG Patent Department 4002 Basel / CH | |||
Précédent [2006/11] | |||
Opposant(s) | 01
20.09.2000
08.12.2004
WITHDRAWN Fielding, Michael Terry Upham Street, Lower Upham Hampshire, SO32 1JA / GB Mandataire de l'opposant White, Martin Paul Lloyd Wise, Tregear & Co. Commonwealth House 1-19 New Oxford Street London WC1A 1LW / GB | ||
02
21.09.2000
20.11.2000
ADMISSIBLE COHEN, Jacques 139, rue de Courlancy 51100 REIMS / FR Mandataire de l'opposant Becker, Philippe Cabinet Becker & Associés 35, rue des Mathurins 75008 Paris / FR | |||
03
22.09.2000
20.10.2000
ADMISSIBLE Novartis AG 4002 Basel / CH Mandataire de l'opposant Gros, Florent Novartis AG Corporate Intellectual Property, Patent & Trademark Department CH 4002 Basel / CH | |||
Précédent [2005/05] | |||
Opposant(s) | 01
20.09.2000
08.12.2004
WITHDRAWN Fielding, Michael Terry Upham Street, Lower Upham Hampshire, SO32 1JA / GB Mandataire de l'opposant White, Martin Paul Lloyd Wise, Tregear & Co. Commonwealth House 1-19 New Oxford Street London WC1A 1LW / GB | ||
02
21.09.2000
20.11.2000
ADMISSIBLE COHEN, Jacques 139, rue de Courlancy 51100 REIMS / FR Mandataire de l'opposant Becker, Philippe Cabinet Becker & Associés 35, rue des Mathurins 75008 Paris / FR | |||
03
22.09.2000
20.11.2000
ADMISSIBLE Novartis AG 4002 Basel / CH Mandataire de l'opposant Gros, Florent Novartis AG Corporate Intellectual Property, Patent & Trademark Department CH 4002 Basel / CH | |||
Précédent [2000/48] | |||
Opposant(s) | 01
20.09.2000
Fielding, Michael Terry Upham Street, Lower Upham Hampshire, SO32 1JA / GB Mandataire de l'opposant White, Martin Paul Lloyd Wise, Tregear & Co. Commonwealth House 1-19 New Oxford Street GB-London WC1A 1LW / GB | ||
02
21.09.2000
COHEN, Jacques 139, rue de Courlancy 51100 REIMS / FR Mandataire de l'opposant Becker, Philippe Cabinet Becker & Associés 10, rue de Milan 75009 Paris / FR | |||
03
22.09.2000
Novartis AG 4002 Basel / CH Mandataire de l'opposant Gros, Florent Novartis AG Corporate Intellectual Property, Patent & Trademark Department CH 4002 Basel / CH | |||
Précédent [2000/46] | |||
Opposant(s) | 01
20.09.2000
WITHDRAWN Fielding, Michael Terry Upham Street, Lower Upham Hampshire, SO32 1JA / GB Mandataire de l'opposant White, Martin Paul Lloyd Wise, Tregear & Co. Commonwealth House 1-19 New Oxford Street GB-London WC1A 1LW / GB | ||
02
21.09.2000
COHEN, Jacques 139, rue de Courlancy 51100 REIMS / FR Mandataire de l'opposant Becker, Philippe Cabinet Becker & Associés 10, rue de Milan 75009 Paris / FR | |||
03
22.09.2000
Novartis AG 4002 Basel / CH | 23.11.2000 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 28.09.2001 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 23.02.2006 | Date des procédures orales | 24.05.2006 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 25.05.2006 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M04) | 02.10.2006 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 20.08.2007 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M02) | 09.02.2009 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 19.02.2009 | Effet juridique de la révocation du brevet [2009/26] | Requête en poursuite de la procédure de: | 12.11.1997 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 12.11.1997 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 26.11.1997 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.09.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.09.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.09.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.09.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.09.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 26.02.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 24.02.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 23.02.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 04.03.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]FR2559159 (INST NAT SANTE RECH MED [FR]) [X] 1,2 * example V *; | [XD]EP0243204 (CETUS CORP [US], et al) [XD] 1-5,11 * the whole document *; | [PX]FR2606030 (PASTEUR INSTITUT [FR]) [PX] 1,2* page 8 - page 9 *; | [X] - J.G.IZANT ET AL., "Constitutive and conditional suppression of exogenous and endogenous genes by anti-sense RNA", SCIENCE, LANCASTER, PA US, (19850726), vol. 229, pages 345 - 352 [X] 1,2,7,10 * figure 1 * | [XD] - R.TELLIER ET AL., "New strategies for AIDS therapy and prophylaxis", NATURE, LONDON GB, (19851205), vol. 318, page 414 [XD] 1,2,7,10 * the whole document * | [X] - J.T.HOLT ET AL., "Inducible production of c-fos antisense RNA inhibits 3T3 cell proliferation", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, WASHINGTON US, vol. 83, doi:doi:10.1073/pnas.83.13.4794, pages 4794 - 4798, XP002121078 [X] 1-3,7 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.83.13.4794 |