EP0706978 - Bombage de feuilles en verre par pressage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Opposition rejetée Statut actualisé le 13.05.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.05.2005 | Opposition rejetée | publié le 29.06.2005 [2005/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PPG Industries Ohio, Inc. 3800 West 143rd Street Cleveland, OH 44111 / US | [2003/04] |
Précédent [1999/27] | Pour tous les Etats désignés PPG Industries Ohio, Inc. 3800 West 143rd Street Cleveland, OH 44111 / US | ||
Précédent [1996/16] | Pour tous les Etats désignés PPG INDUSTRIES, INC. One PPG Place Pittsburgh Pennsylvania 15272 / US | Inventeur(s) | 01 /
Claassen, George R. 745 Kennedy Avenue New Kensington, Penns. 15068 / US | 02 /
Wilson, Irvin A. 602 Jefferson Drive Apollo, Penns. 15613 / US | 03 /
Rayburn, David B. 188A Washington Avenue Vandergrift, Penns. 15690 / US | 04 /
McLaughlin, John L. 590 Wileys Run Court Apollo, Penns. 15613 / US | 05 /
Karlo, Rudolph A. 414 Marion Street Creighton, Penns. 15030 / US | 06 /
Marietti, Jeffrey L. R. D. No. 4, Box 355A Tarentum, Penns. 15084 / US | [1996/16] | Mandataire(s) | polypatent Postfach 40 02 43 51410 Bergisch Gladbach / DE | [N/P] |
Précédent [2003/50] | Sternagel, Fleischer, Godemeyer & Partner Patentanwälte Braunsberger Feld 29 51429 Bergisch Gladbach / DE | ||
Précédent [1996/16] | Sternagel, Hans-Günther, Dr., et al Patentanwälte Dr. Michael Hann, Dr. H.-G. Sternagel, Dr. H. Dörries, Sander Aue 30 D-51465 Bergisch Gladbach / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95115625.6 | 04.10.1995 | [1996/16] | Numéro de priorité, date | US19940323480 | 14.10.1994 Format original publié: US 323480 | [1996/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0706978 | Date: | 17.04.1996 | Langue: | EN | [1996/16] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0706978 | Date: | 21.08.1996 | [1996/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0706978 | Date: | 22.01.2003 | Langue: | EN | [2003/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.07.1996 | Classification | IPC: | C03B23/025, C03B23/035, C03B23/03 | [1996/16] | CPC: |
C03B23/00 (KR);
C03B23/0252 (EP,US);
C03B23/0256 (EP,US);
C03B23/0305 (EP,US);
C03B23/035 (EP,US);
C03B23/0355 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, ES, FR, GB, IT, LU, NL, SE [1996/16] | Titre | Allemand: | Press-biegen von Glasscheiben | [1996/16] | Anglais: | Pressure forming of glass sheets | [1996/16] | Français: | Bombage de feuilles en verre par pressage | [1996/16] | Procédure d'examen | 23.10.1996 | Requête en examen déposée [1996/51] | 18.01.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.05.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.06.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.01.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.03.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.08.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.02.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 26.07.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.11.2002 | Taxe de délivrance payée | 04.11.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
20.10.2003
ADMISSIBLE Tamglass Ltd. Oy Vehmaistenkatu 5 33730 Tampere / FI Mandataire de l'opposant Ollikainen, Rauno Johannes Leitzinger Oy c/o Spaces Mannerheiminaukio 1A 00100 Helsinki / FI | [N/P] |
Précédent [2003/51] | |||
Opposant(s) | 01
20.10.2003
ADMISSIBLE Tamglass Ltd. Oy Vehmaistenkatu 5 33730 Tampere / FI Mandataire de l'opposant Ollikainen, Rauno Johannes Leitzinger Oy Tammasaarenkatu 1 00180 Helsinki / FI | 22.12.2003 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 01.07.2004 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 02.02.2005 | Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition | 12.02.2005 | Effet juridique du rejet de l'opposition [2005/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.09.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.09.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.09.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 21.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO9306052 (TAMGLASS ENG OY [FI]) [X] 1-8 * the whole document *; | [X]EP0290346 (SAINT GOBAIN VITRAGE [FR], et al) [X] 1-8 * column 12, line 11 - column 12, line 29; figures 6,7 *; | [X]EP0361263 (PPG INDUSTRIES INC [US]) [X] 1-8 * column W *; | [X]WO9301140 (NIKANDER RISTO [FI]) [X] 1-8 * the whole document *; | [X]EP0571824 (TAMGLASS ENG OY [FI]) [X] 1-8 * column W *; | [A]DE4337559 (VER GLASWERKE GMBH [DE]) [A] 1,7 * the whole document *; | [A]EP0613864 (PILKINGTON GLASS LTD [GB]) [A] 1,7 * column W * | par le demandeur | US4804397 | US4265650 | US4894080 | US4778507 | US4066320 | US4597789 | US4290796 | US5066320 |