EP0715130 - Climatiseur avec des moyens empêchant la formation de givre [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.11.2002 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.11.2002 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 02.01.2003 [2003/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SANYO ELECTRIC CO., LTD. 5-5, Keihanhondori 2-chome Moriguchi-shi, Osaka 570 / JP | [N/P] |
Précédent [2002/02] | Pour tous les Etats désignés SANYO ELECTRIC Co., Ltd. 5-5, Keihanhondori 2-chome Moriguchi-shi, Osaka 570 / JP | ||
Précédent [1996/23] | Pour tous les Etats désignés SANYO ELECTRIC Co., Ltd. 5-5, Keihanhondori 2-chome Moriguchi-shi, Osaka / JP | Inventeur(s) | 01 /
Sakamoto, Naohito 364, Sakata, Ooizumimachi Oura-gun, Gunma / JP | 02 /
Kamimura, Ichiro 1999-5, Azami, Kasakakemachi Nitta-gun, Gunma / JP | 03 /
Inoue, Yukiharu 1231-1, Yorikido Ooizumimachi Oura-gun, Gunma / JP | 04 /
Shimura, Kazuhiro 118-1, Akutu, Ojimamachi Nitta-gun, Gunma / JP | [1996/23] | Mandataire(s) | Glawe, Delfs, Moll Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten Postfach 26 01 62 80058 München / DE | [N/P] |
Précédent [1996/23] | Glawe, Delfs, Moll & Partner Patentanwälte Postfach 26 01 62 80058 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95115644.7 | 04.10.1995 | [1996/23] | Numéro de priorité, date | JP19940295333 | 29.11.1994 Format original publié: JP 29533394 | [1996/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0715130 | Date: | 05.06.1996 | Langue: | EN | [1996/23] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0715130 | Date: | 10.12.1997 | [1997/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0715130 | Date: | 09.01.2002 | Langue: | EN | [2002/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.10.1997 | Classification | IPC: | F24F11/00, F25B9/00, F25B41/06 | [1997/50] | CPC: |
F25B9/006 (EP,US);
F24F11/30 (EP,US);
F24F11/42 (EP,US);
F24F11/84 (EP,US);
F25B41/34 (EP,US);
F24F11/41 (EP,US);
F24F2140/00 (EP,US);
F25B2600/2513 (EP,US);
F25D21/04 (EP,US);
Y02B30/70 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [1996/23] | F24F11/00 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1996/23] | Titre | Allemand: | Klimaanlage mit Mitteln zur Verhinderung von Eisbildung | [1996/23] | Anglais: | Air conditioner having frost preventing member | [1996/23] | Français: | Climatiseur avec des moyens empêchant la formation de givre | [1996/23] | Procédure d'examen | 18.07.1996 | Requête en examen déposée [1996/38] | 23.01.1998 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.03.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.07.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.02.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 20.03.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.06.2001 | Taxe de délivrance payée | 22.06.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.10.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.10.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.10.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.10.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4698981 (KANEKO TOMOMICHI [JP], et al); | [A]US4879879 (MARSALA JOSEPH [US], et al) [A] 1 * column 5, line 56 - column 6, line 15; figure 1 * | Examen | JPS613957 |