EP0709887 - Structure d'interconnexion comprenant Al2Cu pour une puce de circuit intégré [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.11.1998 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.11.1998 | Demande réputée retirée | publié le 07.01.1999 [1999/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés International Business Machines Corporation New Orchard Road Armonk, NY 10504 / US | [N/P] |
Précédent [1996/18] | Pour tous les Etats désignés International Business Machines Corporation Old Orchard Road Armonk, N.Y. 10504 / US | Inventeur(s) | 01 /
Colgan, Evan George 138 Doxbury Lane Suffern, New York 10901 / US | 02 /
Rodbell, Kenneth Parker 3 Leo Lane Poughquag, New York 12570 / US | 03 /
Totta, Paul Anthony 29 Sandi Drive Poughkeepsie, New York 12603 / US | 04 /
White, James Francis 17 Lake View Drive Newburgh, New York 12508 / US | [1996/18] | Mandataire(s) | Teufel, Fritz, et al IBM Deutschland Management & Business Support GmbH Patentwesen u. Urheberrecht 71137 Ehningen / DE | [N/P] |
Précédent [1997/24] | Teufel, Fritz, Dipl.-Phys., et al IBM Deutschland Informationssysteme GmbH, Patentwesen und Urheberrecht 70548 Stuttgart / DE | ||
Précédent [1996/18] | Lindner-Vogt, Karin, Dipl.-Phys. IBM Deutschland, Informationssysteme GmbH, Patentwesen und Urheberrecht D-70548 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95115902.9 | 09.10.1995 | [1996/18] | Numéro de priorité, date | US19940332328 | 31.10.1994 Format original publié: US 332328 | [1996/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0709887 | Date: | 01.05.1996 | Langue: | EN | [1996/18] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0709887 | Date: | 14.08.1996 | [1996/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.07.1996 | Classification | IPC: | H01L23/532 | [1996/18] | CPC: |
H01L23/53219 (EP,US);
H01L23/5226 (EP,US);
H01L2924/0002 (EP,US);
Y10S438/927 (EP,US)
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1996/18] | Titre | Allemand: | Leitungsstruktur aus Al2Cu für einen integrierten Schaltungschip | [1996/18] | Anglais: | An interconnect structure using Al2Cu for an integrated circuit chip | [1996/18] | Français: | Structure d'interconnexion comprenant Al2Cu pour une puce de circuit intégré | [1996/18] | Procédure dexamen | 27.08.1996 | Requête en examen déposée [1996/43] | 08.04.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.08.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.02.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.07.1998 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1999/01] | 05.08.1998 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1999/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.10.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPH04111317 ; | [A]FR2143709 (IBM) [A] 1,6 * the whole document *; | [A]EP0395560 (IBM [US]) [A] 1,2 * column A *; | [DA]US5071714 (RODBELL KENNETH P [US], et al); | [A]EP0045405 (IBM [US]) [A] 1 * column W *; | [DA]US4335506 (CHIU GEORGE T, et al) | [A] - A. NAGY ET AL., "Planarized inorganic interlevel dielectric for multilevel metallization - Part I", SOLID STATE TECHNOLOGY, WASHINGTON US, (199101), vol. 34, no. 1, pages 53 - 56, XP000175703 [A] 1 * the whole document * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920730), vol. 16, no. 354, Database accession no. (E - 1242), & JP04111317 A 19920413 (SONY CORP) [A] 1-17 * abstract * |