EP0715931 - Dispositif de marquage pour pièces à tourner [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.05.2000 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 30.01.2008 [2008/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Meibers, Gerhard Hauptstrasse 72 26897 Esterwegen / DE | [1999/30] |
Précédent [1996/24] | Pour tous les Etats désignés Meibers, Gerhard Hauptstrasse 72 D-26897 Esterwegen / DE | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1996/24] | Mandataire(s) | Busse & Busse Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft Postfach 12 26 49002 Osnabrück / DE | [N/P] |
Précédent [1996/24] | Busse & Busse Patentanwälte Postfach 12 26 49002 Osnabrück / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95119201.2 | 06.12.1995 | [1996/24] | Numéro de priorité, date | DE19940019575U | 07.12.1994 Format original publié: DE 9419575 U | [1996/24] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0715931 | Date: | 12.06.1996 | Langue: | DE | [1996/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0715931 | Date: | 28.07.1999 | Langue: | DE | [1999/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.03.1996 | Classification | IPC: | B25D5/00, B25H7/04, B27C7/04 | [1996/24] | CPC: |
B27C7/04 (EP);
B25D5/00 (EP);
B25H7/04 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, NL, SE [1996/24] | Titre | Allemand: | Markiervorrichtung für Drechselwerkstücke | [1996/24] | Anglais: | Marking device for lathe workpieces | [1996/24] | Français: | Dispositif de marquage pour pièces à tourner | [1996/24] | Procédure d'examen | 15.11.1996 | Requête en examen déposée [1997/02] | 10.12.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 26.01.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.03.1999 | Taxe de délivrance payée | 29.03.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.04.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.12.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.12.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | ES | 28.07.1999 | FR | 28.07.1999 | GB | 28.07.1999 | GR | 28.07.1999 | IT | 28.07.1999 | NL | 28.07.1999 | SE | 28.07.1999 | DK | 28.10.1999 | AT | 06.12.1999 | BE | 31.12.1999 | CH | 31.12.1999 | LI | 31.12.1999 | [2008/05] |
Précédent [2006/14] | ES | 28.07.1999 | |
FR | 28.07.1999 | ||
GB | 28.07.1999 | ||
GR | 28.07.1999 | ||
NL | 28.07.1999 | ||
SE | 28.07.1999 | ||
DK | 28.10.1999 | ||
AT | 06.12.1999 | ||
BE | 31.12.1999 | ||
CH | 31.12.1999 | ||
LI | 31.12.1999 | ||
Précédent [2003/45] | ES | 28.07.1999 | |
GB | 28.07.1999 | ||
GR | 28.07.1999 | ||
NL | 28.07.1999 | ||
SE | 28.07.1999 | ||
DK | 28.10.1999 | ||
AT | 06.12.1999 | ||
FR | 24.12.1999 | ||
BE | 31.12.1999 | ||
CH | 31.12.1999 | ||
LI | 31.12.1999 | ||
Précédent [2003/08] | ES | 28.07.1999 | |
GB | 28.07.1999 | ||
GR | 28.07.1999 | ||
NL | 28.07.1999 | ||
SE | 28.07.1999 | ||
AT | 06.12.1999 | ||
FR | 24.12.1999 | ||
BE | 31.12.1999 | ||
CH | 31.12.1999 | ||
LI | 31.12.1999 | ||
Précédent [2002/26] | ES | 28.07.1999 | |
GB | 28.07.1999 | ||
GR | 28.07.1999 | ||
SE | 28.07.1999 | ||
AT | 06.12.1999 | ||
FR | 24.12.1999 | ||
BE | 31.12.1999 | ||
CH | 31.12.1999 | ||
LI | 31.12.1999 | ||
Précédent [2002/23] | GB | 28.07.1999 | |
GR | 28.07.1999 | ||
SE | 28.07.1999 | ||
AT | 06.12.1999 | ||
FR | 24.12.1999 | ||
BE | 31.12.1999 | ||
CH | 31.12.1999 | ||
LI | 31.12.1999 | ||
Précédent [2002/02] | GB | 28.07.1999 | |
GR | 28.07.1999 | ||
AT | 06.12.1999 | ||
FR | 24.12.1999 | ||
BE | 31.12.1999 | ||
CH | 31.12.1999 | ||
LI | 31.12.1999 | ||
Précédent [2001/37] | GB | 28.07.1999 | |
GR | 28.07.1999 | ||
IE | 28.07.1999 | ||
AT | 06.12.1999 | ||
FR | 24.12.1999 | ||
BE | 31.12.1999 | ||
Précédent [2001/23] | GB | 28.07.1999 | |
GR | 28.07.1999 | ||
IE | 28.07.1999 | ||
FR | 24.12.1999 | ||
BE | 31.12.1999 | ||
Précédent [2001/09] | GB | 28.07.1999 | |
IE | 28.07.1999 | ||
FR | 24.12.1999 | ||
BE | 31.12.1999 | ||
Précédent [2001/08] | GB | 28.07.1999 | |
FR | 24.12.1999 | ||
BE | 31.12.1999 | ||
Précédent [2001/07] | GB | 28.07.1999 | |
FR | 24.12.1999 | ||
Précédent [2000/25] | FR | 24.12.1999 | Citations: | Recherche | [A]GB142381 (HAROLD WILSON) [A] 1 * the whole document *; | [A]US1373367 (BOYD SUMMERS); | [A]US4084325 (JONES JR HIRAM) [A] 1 * column 1, line 32 - line 54 * * figures 1,2,7 * |