EP0721976 - Matériaux fluorescents [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.08.2005 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant ???moredetails.lapse.edited??? IT | publié le 30.01.2008 [2008/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | [N/P] |
Précédent [2003/47] | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27 c 80686 München / DE | ||
Précédent [1996/29] | Pour tous les Etats désignés FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. Leonrodstrasse 54 D-80636 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Popall, Michael, Dr. rer. nat. Weingartenstrasse 26 D-97072 Würzburg / DE | 02 /
Neumann, Gert, Dr. rer. nat. Steinburgstrasse 44 D-97080 Würzburg / DE | 03 /
Schmidt, Holger Günterslebenerstrasse 47 D-97209 Veitshöchheim / DE | 04 /
Spanhel, Lubomir, Dr. rer. nat. Bronnbachergasse 19 D-97070 Würzburg / DE | [1996/29] | Mandataire(s) | (deleted) | [2004/34] |
Précédent [2002/47] | Leonhard, Frank Reimund, Dipl.-Ing., et al Leonhard - Olgemöller - Fricke, Postfach 10 09 62 80083 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95119256.6 | 07.12.1995 | [1996/29] | Numéro de priorité, date | DE19951000634 | 11.01.1995 Format original publié: DE 19500634 | [1996/29] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0721976 | Date: | 17.07.1996 | Langue: | DE | [1996/29] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0721976 | Date: | 09.10.1996 | [1996/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0721976 | Date: | 06.10.2004 | Langue: | DE | [2004/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.08.1996 | Classification | IPC: | C09K11/06 | [1996/29] | CPC: |
C09K11/06 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, IT, NL [1996/29] | Titre | Allemand: | Fluoreszierende Materialien | [1996/29] | Anglais: | Fluorescent materials | [1996/29] | Français: | Matériaux fluorescents | [1996/29] | Procédure d'examen | 08.11.1996 | Requête en examen déposée [1997/02] | 03.09.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.03.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.04.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.07.2004 | Taxe de délivrance payée | 13.07.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.07.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.12.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.12.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.12.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 16.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 20.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 06.10.2004 | [2008/05] |
Précédent [2007/08] | supprimé | ||
Précédent [2006/13] | GB | 06.10.2004 | Citations: | Recherche | [A]EP0612772 (BAYER AG [DE]) [A] 1-20 * column W *; | [A] - MATTHEWS, LOWELL R. ET AL, "Luminescence behavior of inorganic and metalorganic europium(III) dopants incorporated into silica and epoxy-diol ORMOSIL sol-gel hosts", J. SOL-GEL SCI. TECHNOL. (1994), 2(1/2/3), 627-34 CODEN: JSGTEC;ISSN: 0928-0707, (1994), XP002009809 [A] 1-20 | [A] - MATTHEWS L R ET AL, "CONCENTRATION EFFECTS ON THE LUMINESCENCE BEHAVIOR OF EUROPIUM (III) CHLORIDE- AND ORGANOEUROPIUM-DOPED SILICATE GELS", JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, (19941103), vol. 178, pages 44 - 51, XP000483314 [A] 1-20 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(94)90263-1 | [A] - BESCHER E P ET AL, "Rare earth/organic dye nanocomposites by the sol-gel method", INSPEC, INSTITUTE OF ELECTRICAL ENGINEERS, STEVENAGE, GB, XP002009859 [A] 1-20 * abstract * | [ ] - MOLECULARLY DESIGNED ULTRAFINE/NANOSTRUCTURED MATERIALS SYMPOSIUM, MOLECULARLY DESIGNED ULTRAFINE/NANOSTRUCTURED MATERIALS SYMPOSIUM, SAN FRANCISCO, CA, USA, 4-8 APRIL 1994, 1994, PITTSBURGH, PA, USA, MATER. RES. SOC, USA, pages 135 - 139 |