EP0680039 - Milieu d'enregistrement d'information et procédé pour produire celui-ci [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.07.2001 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.01.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 06.02.2008 [2008/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [1995/44] | Pour tous les Etats désignés CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Hiraoka, Mizuho, c/o Canon K.K. 30-2, 3-chome, Shimomaruko Ohta-ku, Tokyo / JP | 02 /
Imataki, Hiroyuki, c/o Canon K.K. 30-2, 3-chome, Shimomaruko Ohta-ku, Tokyo / JP | [1995/44] | Mandataire(s) | Beresford, Keith Denis Lewis, et al Beresford Crump LLP 16 High Holborn London WC1V 6BX / GB | [N/P] |
Précédent [1995/44] | Beresford, Keith Denis Lewis, et al BERESFORD & Co. 2-5 Warwick Court High Holborn London WC1R 5DJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 95302349.6 | 10.04.1995 | [1995/44] | Numéro de priorité, date | JP19940110120 | 27.04.1994 Format original publié: JP 11012094 | JP19940110119 | 27.04.1994 Format original publié: JP 11011994 | JP19940110118 | 27.04.1994 Format original publié: JP 11011894 | [1995/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0680039 | Date: | 02.11.1995 | Langue: | EN | [1995/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0680039 | Date: | 13.09.2000 | Langue: | EN | [2000/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.08.1995 | Classification | IPC: | G11B7/24, G11B7/26, G11B7/00 | [1995/44] | CPC: |
G11B7/2542 (EP,US);
G11B7/24 (EP,US);
G11B7/252 (EP,US);
G11B7/26 (EP,US);
G11B7/247 (EP,US);
G11B7/2472 (EP,US);
G11B7/2534 (EP,US);
G11B7/256 (EP,US);
Y10S428/913 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1995/44] | Titre | Allemand: | Informationsaufzeichnungsträger und Verfahren zu seiner Herstellung | [1995/44] | Anglais: | Information recording medium and process for production thereof | [1995/44] | Français: | Milieu d'enregistrement d'information et procédé pour produire celui-ci | [1995/44] | Procédure d'examen | 12.03.1996 | Requête en examen déposée [1996/19] | 08.12.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.06.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.11.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 16.03.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.05.2000 | Taxe de délivrance payée | 22.05.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.06.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.04.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.04.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.04.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.04.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 13.09.2000 | [2008/06] | Citations: | Recherche | [X] - DATABASE WPI, Derwent World Patents Index [X] 1,19 | [A] - DATABASE WPI, Derwent World Patents Index [A] 1,19 |