EP0694349 - Système modulaire de transfert [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.10.1999 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.10.1999 | Demande réputée retirée | publié le 24.11.1999 [1999/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Livernois Research & Development Company 25315 Kean Avenue Dearborn Michigan 48124 / US | [N/P] |
Précédent [1996/05] | Pour tous les Etats désignés Livernois Research & Development Company 25315 Kean Avenue Dearborn, Michigan 48124 / US | Inventeur(s) | 01 /
Wallis, Bernard Joseph 2215 Dacosta Dearborn, Michigan 48128 / US | 02 /
Bianchi, Sabatino A. 25315 Kean Avenue Dearborn, Michigan 48124 / US | [1996/05] | Mandataire(s) | Singleton, Jeffrey Eric Potter Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | [N/P] |
Précédent [1996/05] | Singleton, Jeffrey Eric Potter Clarkson St. Mary's Court St. Mary's Gate Nottingham NG1 1LE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 95303387.5 | 22.05.1995 | [1996/05] | Numéro de priorité, date | US19940280089 | 25.07.1994 Format original publié: US 280089 | [1996/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0694349 | Date: | 31.01.1996 | [1996/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.11.1995 | Classification | IPC: | B21D43/05 | [1996/05] | CPC: |
B21D43/055 (EP,US);
B21D43/05 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1996/05] | Titre | Allemand: | Modulares Transport-System | [1996/05] | Anglais: | Modular transfer system | [1996/05] | Français: | Système modulaire de transfert | [1996/05] | Procédure dexamen | 22.07.1996 | Requête en examen déposée [1996/38] | 24.04.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.06.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.08.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 31.10.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 07.11.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.01.1998 | Taxe de délivrance payée | 30.01.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.12.1998 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1999/47] | 05.03.1999 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1999/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.04.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.1998 | 04   M06   Pas encore payé | 31.05.1999 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3807215 (ALLWEIER W, et al); | [A]DE2632593 (AIDA ENG LTD) [A] 1 * figure 12 *; | [AD]US4032018 (WALLIS BERNARD J) [AD] 1 * column W *; | [X]DE3320830 (SCHOEN HANS) [X] 1-26 * page 14, line 23 - line 27; figure - *; | [AD]US5307666 (BIANCHI SABATINO A [US]) | par le demandeur | US4032018 | US5307666 |