Etats contractants désignés | CH | | DE | | ES | | FR | | GB | | IT | | LI | | NL | | SE | | Procédure dexamen | 06.06.2001 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[2001/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.10.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.10.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.10.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2000 | 06   M06  
Pas encore payé | Données INPADOC Tooltip | LOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de lévénement: | 19.06.1996 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | CH DE ES FR GB IT LI NL SE | | Date de lévénement: | 22.12.1999 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A3 | Designated State(s): | CH DE ES FR GB IT LI NL SE | | Date de lévénement: | 22.03.2000 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20000117 | | Date de lévénement: | 07.11.2001 | | Description de lévénement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20010501 | | Date de lévénement: | 05.11.1999 | | Description de lévénement: | SEARCH REPORT DESPATCHED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009013 | | Date de lévénement: | 03.05.1996 | | Description de lévénement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de lévénement: | 21.09.2001 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |