EP0721107 - Système de carburant pour un moteur à combustion interne [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1996/28] | Méthode pour déterminer la vitesse de rotation d'un moteur à combustion interne | ||
[2000/47] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 14.09.2001 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.09.2001 | Rejet de la demande | publié le 31.10.2001 [2001/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Delphi Technologies, Inc. 5725 Delphi Drive Troy, MI 48098 / US | [2001/12] |
Précédent [2000/04] | Pour tous les Etats désignés Lucas Industries Limited 46 Park Street London W1Y 4DJ / GB | ||
Précédent [1996/28] | Pour tous les Etats désignés LUCAS INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY Brueton House, New Road Solihull, West Midlands B91 3TX / GB | Inventeur(s) | 01 /
Wrobel, Jeremy Stephen 114 Kilross Road Bedfont, Middlesex, TW14 8SA / GB | [1996/28] | Mandataire(s) | Bailey, Richard Alan, et al Marks & Clerk LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | [N/P] |
Précédent [1998/25] | Bailey, Richard Alan, et al Marks & Clerk, Alpha Tower, Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | ||
Précédent [1996/28] | Thompson, George Michael, et al MARKS & CLERK, Alpha Tower, Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 95309397.8 | 22.12.1995 | [1996/28] | Numéro de priorité, date | GB19940026394 | 30.12.1994 Format original publié: GB 9426394 | [1996/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0721107 | Date: | 10.07.1996 | Langue: | EN | [1996/28] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0721107 | Date: | 29.01.1997 | [1997/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.12.1996 | Classification | IPC: | G01P3/481, G01D5/20, F02D41/00 | [1996/28] | CPC: |
F02D41/0097 (EP,US);
G01M15/046 (EP,US);
G01P3/488 (EP,US);
F02D2200/1015 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [1996/28] | Titre | Allemand: | Brennstoffsystem für einen Verbrennungsmotor | [2000/47] | Anglais: | Fuel system for an internal combustion engine | [2000/47] | Français: | Système de carburant pour un moteur à combustion interne | [2000/47] |
Précédent [1996/28] | Verfahren zur Bestimmung der Motordrehzahl einer Brennkraftmaschine | ||
Précédent [1996/28] | Fuel system | ||
Précédent [1996/28] | Méthode pour déterminer la vitesse de rotation d'un moteur à combustion interne | Procédure dexamen | 08.07.1997 | Requête en examen déposée [1997/37] | 29.11.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.03.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.11.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 29.05.2001 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant à la forme [2001/44] | 09.06.2001 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2001/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.12.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.12.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.12.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE4133679 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [A] 1-4 * page 2, lines 5-14 * * page 2, lines 36-49 * * page 2, line 64 - page 5, line 3 * * figures 1-3 *; | [A]DE3932636 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1,4 * column 1, lines 6-16 * * column 1, lines 28-44 * * column 1, lines 53-67 * * claims 1,3 * * figures 1,3 *; | [A]US5117681 (DOSDALL JAMES M [US], et al) [A] 1-3,6 * figures 1-4,6-8 * * column 2, lines 10-38 * * column 3, line 6 - column 4, line 31 * * column 5, line 17 - column 7, line 29 *; | [A]DE3339231 (DIESEL KIKI CO [JP]) [A] 1,2,4,6 * claims 1,5 * * page 5, line 7 - page 6, line 12 * * page 7, line 9 - page 9, line 27 * * page 10, line 16 - page 11, line 21 * * page 12, line 31 - page 13, line 9 * * page 15, line 28 - page 16, line 12 * * figure - *; | [A]DE4117656 (FUJI HEAVY IND LTD [JP]) [A] 1-4,6 * column 8, line 3 - column 11, line 43 * * figures 3-5,7-9 * |