EP0672909 - Dispositif de contrôle pour connecteurs électriques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.02.2000 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.02.2000 | Demande réputée retirée | publié le 22.03.2000 [2000/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SM CONTACT - SARL 6, rue de Tirechappe, Ferolles F-77580 Crecy La Chapelle / FR | [1995/38] | Inventeur(s) | 01 /
Berger, Jacques 49 Chemin des Boulangers 49bis F-77860 St Germain S/Morin / FR | 02 /
Roshardt, Alain 62 Bis, rue Charles Vaillant F-77144 Chalifert / FR | [1995/38] | Mandataire(s) | Bonnetat, Christian Gevers France 41, avenue de Friedland 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1995/38] | Bonnetat, Christian CABINET BONNETAT 23, Rue de St. Pétersbourg F-75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 95400564.1 | 15.03.1995 | [1995/38] | Numéro de priorité, date | FR19940003314 | 18.03.1994 Format original publié: FR 9403314 | [1995/38] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0672909 | Date: | 20.09.1995 | Langue: | FR | [1995/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.06.1995 | Classification | IPC: | G01R31/04, G01R31/02 | [1995/38] | CPC: |
G01R31/66 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, PT [1995/38] | Titre | Allemand: | Prüfeinrichtung für elektrische Verbinder | [1995/38] | Anglais: | Testing device for electric connectors | [1995/38] | Français: | Dispositif de contrôle pour connecteurs électriques | [1995/38] | Procédure dexamen | 04.10.1995 | Requête en examen déposée [1995/48] | 01.10.1999 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2000/12] | 28.10.1999 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2000/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.02.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.02.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.1999 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]FR2592174 (RENAULT IND TOURNAISIS [BE]) [AD] 1 * abstract *; | [XD]DE3238949 (WAGNER HANS JUERGEN) [XD] 12 * page 13, line 19 - line 20; figure 5; claims 9,10 *; | [X]US4951385 (DESANTO JOSEPH J [US]) [X] 12 * column 3, line 35 - line 39; figures 2,6; claim 3 * |