EP0718560 - Chambre de combustion à deux têtes fonctionnant du ralenti au plein gaz [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.11.2000 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.11.2000 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 20.12.2000 [2000/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SOCIETE NATIONALE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION "SNECMA" 2, Boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2000/01] | Pour tous les Etats désignés SOCIETE NATIONALE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION, "S.N.E.C.M.A." 2, Boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris / FR | ||
Précédent [1996/26] | Pour tous les Etats désignés SOCIETE NATIONALE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION, "S.N.E.C.M.A." 2, Boulevard du Général Martial Valin F-75015 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
Alary, Jean-Paul D. 51, rue Ledru Rollin F-94100 St. Maur des Fosses / FR | 02 /
Salan, Yves F.A. 14, rue Mistral F-91600 Savigny s/Orge / FR | 03 /
Ansart, Denis R.H. 6, allée des Cerfs F-77590 Bois le Roi / FR | 04 /
Sandelis, Denis J.M. 1 A. Dubois F-77370 Nangis / FR | [1996/26] | Numéro de la demande, date de dépôt | 95402626.6 | 22.11.1995 | [1996/26] | Numéro de priorité, date | FR19940014014 | 23.11.1994 Format original publié: FR 9414014 | [1996/26] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0718560 | Date: | 26.06.1996 | Langue: | FR | [1996/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0718560 | Date: | 05.01.2000 | Langue: | FR | [2000/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.03.1996 | Classification | IPC: | F23R3/34, F23R3/50, F23R3/10 | [1996/26] | CPC: |
F23R3/50 (EP,US);
F23R3/10 (EP,US);
F23R3/34 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1996/26] | Titre | Allemand: | Stufenbrennkammer, deren Vollastbrenner auch Leerlaufbrenner enthalten | [1996/26] | Anglais: | Staged combustor where full load injectors also containing idling injectors | [1996/26] | Français: | Chambre de combustion à deux têtes fonctionnant du ralenti au plein gaz | [1996/26] | Procédure d'examen | 20.12.1995 | Requête en examen déposée [1996/26] | 22.07.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.10.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.04.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 02.07.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.07.1999 | Taxe de délivrance payée | 20.07.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.10.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.10.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.10.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.10.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4012904 (NOGLE THOMAS DUSHANE) [A] 2,3 * column 11, line 27 - line 32; figure 11 *; | [A]GB2003554 (SNECMA) [A] 1 * column 3, line 22 - line 55 * * page 3, line 109 - page 4, line 39; figure . *; | [A]GB2010408 (GEN ELECTRIC) [A] 1 * abstract *; | [Y]GB2030653 (GEN ELECTRIC) [Y] 5 * page 2, line 107 - line 120; figure 3 * * page 3, line 83 - line 96 *; | [Y]US4292801 (WILKES COLIN, et al) [Y] 2,3 * column 7, line 2 - line 20; figure 8 *; | [A]WO9325851 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [A] 1* abstract *; | [XY]GB2269449 (SNECMA [FR]) [X] 1,4 * page 2, lines 11-12 * * figure - * * page 4, paragraph 7 * * page 2, lines 15-17 * [Y] 2,3,5; | [A]US5323604 (EKSTEDT EDWARD E [US], et al) [A] 1 * figure 8 * |