EP0720061 - Elément photosensible électrophotographique, cartouche de traitement le comprenant et appareil électrophotographique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.10.2001 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.01.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 06.02.2008 [2008/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [1996/27] | Pour tous les Etats désignés CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Sekido, Kunihiko c/o Canon K.K. 30-2, 3-chome Shimomaruko Ohta-ku Tokyo / JP | 02 /
Miyazaki, Hajime c/o Canon K.K. 30-2, 3-chome Shimomaruko Ohta-ku Tokyo / JP | 03 /
Kashizaki, Yoshio c/o Canon K.K. 30-2, 3-chome Shimomaruko Ohta-ku Tokyo / JP | 04 /
Senoo, Akihiro c/o Canon K.K. 30-2, 3-chome Shimomaruko Ohta-ku Tokyo / JP | [1996/27] | Mandataire(s) | Santarelli Tour Trinity 1 bis Esplanade de la Défense 92035 Paris La Défense Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [1999/51] | Rinuy, Santarelli 14, avenue de la Grande Armée, B.P. 237 75822 Paris Cédex 17 / FR | ||
Précédent [1996/27] | Rinuy, Santarelli 14, avenue de la Grande Armée 75017 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 95402951.8 | 27.12.1995 | [1996/27] | Numéro de priorité, date | JP19940327932 | 28.12.1994 Format original publié: JP 32793294 | [1996/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0720061 | Date: | 03.07.1996 | Langue: | EN | [1996/27] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0720061 | Date: | 30.07.1997 | [1997/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0720061 | Date: | 06.12.2000 | Langue: | EN | [2000/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.06.1997 | Classification | IPC: | G03G5/14 | [1996/27] | CPC: |
G03G5/142 (EP,US);
G03G5/06 (KR);
G03G15/00 (KR)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1996/27] | Titre | Allemand: | Elektrophotographisches, lichtempfindliches Element, Prozesskassette und elektrophotographisches Gerät unter Verwendung desselben | [1996/27] | Anglais: | Electrophotographic photosensitive member, process cartridge including same and electrophotographic apparatus | [1996/27] | Français: | Elément photosensible électrophotographique, cartouche de traitement le comprenant et appareil électrophotographique | [1996/27] | Procédure d'examen | 16.12.1997 | Requête en examen déposée [1998/07] | 29.04.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.12.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.12.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 26.05.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.06.2000 | Taxe de délivrance payée | 27.06.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.09.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/48] | Requête en poursuite de la procédure de: | 17.12.1998 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 17.12.1998 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 22.01.1999 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.12.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.12.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 06.12.2000 | [2008/06] | Citations: | Recherche | [A]DE2165295 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [A] 1* claim 2 *; | [A]EP0596504 (CANON KK [JP]) [A] 1-8 * page 9; example 6; claims 1,7 *; | [A]EP0609511 (CANON KK [JP]) [A] 1-8 * page 7 - page 8; example 4; claims 1,6 *; | [PA]EP0632334 (CANON KK [JP]) [PA] 1-8 * claims 1,5-8,11,12,15,20 *; | [PX]EP0661597 (CANON KK [JP]) [PX] 1-8 * claims 1,12-14,17 * |