EP0682094 - Composition aqueuse, coulante d'épaississement pour des systèmes aqueux et méthode pour l'épaississement de ces systèmes aqueux [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 16.10.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.11.2014 | Nouvelle entrée: résultat (+date) de la procédure de recours | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Elementis Specialties, Inc. 329 Wyckoffs Mill Road Hightstown New Jersey 08520 / US | [2009/47] |
Précédent [2005/49] | Pour tous les Etats désignés Elementis Specialties, Inc. 329 Wyckoffs Mill Road Hightstown New Jersey 08520 / US | ||
Précédent [1995/46] | Pour tous les Etats désignés RHEOX INTERNATIONAL, INC. Wyckoffs Mill Road Hightstown, New Jersey 08520 / US | Inventeur(s) | 01 /
Doolan, Joseph G. 312 Hickory Corner Road Hightstown, NJ 08520 / US | 02 /
Cody, Charles A. 11 Stanley Drive Robbinsville, NJ 08691 / US | [1995/46] | Mandataire(s) | Metten, Karl-Heinz, et al Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2006/22] | Metten, Karl-Heinz, et al Forrester & Boehmert, Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | ||
Précédent [2005/43] | Groening, Hans Wilhelm, et al BOEHMERT & BOEHMERT Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | ||
Précédent [1995/46] | Duffy, Assumpta Dympna, et al F. R. Kelly & Co., 27 Clyde Road, Ballsbridge Dublin 4 / IE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95650015.1 | 10.05.1995 | [1995/46] | Numéro de priorité, date | US19940242747 | 12.05.1994 Format original publié: US 242747 | [1995/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0682094 | Date: | 15.11.1995 | Langue: | EN | [1995/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0682094 | Date: | 14.07.1999 | Langue: | EN | [1999/28] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP0682094 | Date: | 18.11.2009 | Langue: | EN | [2009/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.08.1995 | Classification | IPC: | C09D7/00 | [1995/46] | CPC: |
C09K3/00 (EP,US);
C09D7/43 (EP,US);
C08L75/04 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, NL [1995/46] | Titre | Allemand: | Wässrige, fliessfähige Verdickungszusammensetzung für wässrige Systeme und ein Verfahren zur Verdickung dieser wässrigen Systeme | [1995/46] | Anglais: | A pourable water dispersible thickening composition for aqueous systems and a method of thickening said aqueous systems | [1995/46] | Français: | Composition aqueuse, coulante d'épaississement pour des systèmes aqueux et méthode pour l'épaississement de ces systèmes aqueux | [1995/46] | Procédure d'examen | 15.05.1996 | Requête en examen déposée [1996/28] | 27.12.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.04.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.06.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.11.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.03.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.04.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.09.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 22.12.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.02.1999 | Taxe de délivrance payée | 13.02.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 02
14.04.2000
18.01.2005
WITHDRAWN SÜD-CHEMIE AG Lenbachplatz 6 80333 München / DE Mandataire de l'opposant Splanemann Patentanwälte Partnerschaft Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | [2014/49] |
Précédent [2006/02] | |||
Opposant(s) | 02
14.04.2000
18.01.2005
WITHDRAWN SÜD-CHEMIE AG Lenbachplatz 6 D-80333 München / DE Mandataire de l'opposant Splanemann Reitzner Baronetzky Westendorp Patentanwälte Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | ||
Précédent [2005/10] | |||
Opposant(s) | 01
29.03.2000
05.03.2002
ADMISSIBLE Cognis Deutschland GmbH & Co. KG Postfach 130164 40551 Düsseldorf / DE | ||
02
14.04.2000
18.01.2005
WITHDRAWN SÜD-CHEMIE AG Lenbachplatz 6 D-80333 München / DE Mandataire de l'opposant Splanemann Reitzner Baronetzky Westendorp Patentanwälte Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | |||
Précédent [2002/20] | |||
Opposant(s) | 01
29.03.2000
05.03.2002
ADMISSIBLE Cognis Deutschland GmbH & Co. KG Postfach 130164 40551 Düsseldorf / DE | ||
02
14.04.2000
03.05.2000
ADMISSIBLE SÜD-CHEMIE AG Lenbachplatz 6 D-80333 München / DE Mandataire de l'opposant Splanemann Reitzner Baronetzky Westendorp Patentanwälte Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | |||
Précédent [2000/23] | |||
Opposant(s) | 01
29.03.2000
06.04.2000
ADMISSIBLE Cognis Deutschland GmbH R&T-Intellectual Properties Postfach 13 01 64 40551 Düsseldorf / DE | ||
02
14.04.2000
SÜD-CHEMIE AG Lenbachplatz 6 D-80333 München / DE Mandataire de l'opposant Splanemann Reitzner Baronetzky Westendorp Patentanwälte Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | |||
Précédent [2000/21] | |||
Opposant(s) | 01
29.03.2000
06.04.2000
ADMISSIBLE Cognis Deutschland GmbH R&T-Intellectual Properties Postfach 13 01 64 40551 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [2000/20] | |||
Opposant(s) | 01
20.03.2000
Cognis Deutschland GmbH R&T-Intellectual Properties Postfach 13 01 64 40551 Düsseldorf / DE | 30.05.2000 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 12.01.2001 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 25.07.2001 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M06) | 01.02.2002 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 19.01.2005 | Date des procédures orales | 04.03.2005 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 04.03.2005 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 08.11.2007 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M02) | 20.11.2007 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 18.02.2009 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 28.02.2009 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 30.06.2009 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 28.09.2009 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Recours après opposition | 03.05.2005 | Recours reçu No. T0582/05 | 14.07.2005 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 08.08.2007 | Résultat de la procédure de recours : poursuite de la procédure de l'examen | 08.08.2007 | Date des procédures orales | 14.08.2007 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.05.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.05.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 06.05.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 14.07.1999 | IT | 14.07.1999 | DK | 14.10.1999 | [2008/06] |
Précédent [2006/14] | FR | 14.07.1999 | |
DK | 14.10.1999 | ||
Précédent [2003/45] | DK | 14.10.1999 | |
FR | 10.12.1999 | ||
Précédent [2000/25] | FR | 10.12.1999 | Citations: | Recherche | [X]EP0057875 (DOW CHEMICAL CO [US]) [X] 1 * page 4, line 7 - page 14, line 21; claims 1-12 *; | [X]AU515783B (ROHM & HAAS) [X] 1-10 * page 4, line 23 - page 25, line 19; claim - *; | [X]WO9324577 (HENKEL CORP [US]) [X] 1 * page 1, line 8 - page 8, line 20; claims 1-10 *; | [A]EP0563978 (AQUALON CO [US]) [A] 1 * page 2, line 18 - page 3, line 31; claim - *; | [A]EP0460896 (ROHM & HAAS [US]); | [D]US5137571 (EISENHART ERIC K [US], et al); | [A]EP0250943 (DESOTO INC [US]); | [D]US4722962 (SHAY GREGORY D [US], et al) | [X] - HOWARD ET AL, "FORMULATING WITH COMBINATIONS OF HEUR ASSOCIATIVE THICKENERS", JOURNAL OF COATING TECHNOLOGY, (199201), vol. 64, no. 804, pages 87 - 94, XP000789987 [X] 1 | [X] - MURAKAMI ET AL, "THE INFLUENCE OF HYDROPHOBICALLY MODIFIED, ALKALI-SWELLABLE EMULSIONS ON THE RHEOLOGY OF PIGMENTED COATINGS", SURFACE COATINGS INTERNATIONAL, WEMBLEY, GB, (199301), vol. 76, no. 1, pages 8 - 14, XP000407078 [X] 1 | [X] - SCHALLER, "RHEOLOGY MODIFIERS FOR WATER-BORNE PAINTS", SURFACE COATINGS AUSTRALIA, (198510), vol. 22, no. 10, pages 6 - 13, XP008048463 [X] 1 | Opposition | EP0618243 |